Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hennes Weisweiler (bis 30.06.1958) | 05.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Fritz Ewert (bis 30.06.1966) | 09.02.1937 | ||||
Günter Klemm (bis 30.06.1960) | 10.11.1929 | ||||
Abwehr | |||||
Georg Stollenwerk (bis 30.06.1966) | 19.12.1930 | ||||
Otto Neteler (bis 30.06.1961) | 04.06.1936 | ||||
Heribert Finken (bis 30.06.1960) | 31.12.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Sturm (bis 30.06.1967) | 03.09.1935 | ||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1966) | 19.10.1927 | ||||
Paul Eich (bis 30.06.1963) | 23.02.1938 | ||||
Manfred Röhrig (bis 30.06.1963) | 27.07.1938 | ||||
Fritz Breuer (bis 31.12.1961) | 23.08.1929 | ||||
Josef Röhrig (bis 30.06.1960) | 28.02.1925 | ||||
Günter Mühlenbock (bis 30.06.1960) | 26.02.1937 | ||||
Herbert Dörner (bis 30.06.1959) | 14.07.1930 | ||||
Joachim Knappert (bis 30.06.1959) | 28.01.1938 | ||||
Rudolf Eder (bis 30.06.1959) | 22.09.1930 | ||||
Martin Hirche (bis 30.06.1958) | 10.10.1922 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Fendel (bis 30.06.1960) | 27.07.1936 | ||||
Hans Pfeiffer (bis 30.06.1959) | 15.02.1937 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1958) | 22.12.1928 | ||||
Berthold Nordmann (bis 30.06.1958) | 22.04.1926 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.04.1958 00:00 Uhr |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.04.1958 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.04.1958 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.05.1958 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.05.1958 00:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |