Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tschik Čajkovski (bis 30.06.1963) | 24.11.1923 | ||||
Torwart | |||||
Anton Schumacher (bis 30.06.1968) | 01.12.1938 | ||||
Fritz Ewert (bis 30.06.1966) | 09.02.1937 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Weber (bis 30.06.1978) | 26.06.1944 | ||||
Mathias Hemmersbach (bis 30.06.1973) | 26.07.1941 | ||||
Fritz Pott (bis 30.06.1970) | 23.04.1939 | ||||
Anton Regh (bis 30.06.1969) | 12.09.1940 | ||||
Georg Stollenwerk (bis 30.06.1966) | 19.12.1930 | ||||
Leo Wilden (bis 30.06.1966) | 03.07.1936 | ||||
Karl-Heinz Schnellinger (bis 30.06.1963) | 31.03.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Sturm (bis 30.06.1967) | 03.09.1935 | ||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1966) | 19.10.1927 | ||||
Helmut Benthaus (bis 30.06.1965) | 05.06.1935 | ||||
Ernst-Günter Habig (bis 30.06.1963) | 14.09.1935 | ||||
Paul Eich (bis 30.06.1963) | 23.02.1938 | ||||
Jürgen Heitmann (bis 30.06.1963) | 02.06.1935 | ||||
Manfred Röhrig (bis 30.06.1963) | 27.07.1938 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Thielen (bis 30.06.1973) | 02.04.1940 | ||||
Heinz Hornig (bis 30.06.1970) | 28.09.1937 | ||||
Christian Müller (bis 30.06.1966) | 29.08.1938 | ||||
Karl-Heinz Ripkens (bis 30.06.1964) | 09.12.1937 | ||||
Georg Tripp (bis 30.06.1963) | 18.03.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.05.1963 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1963 00:00 Uhr |
8 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.06.1963 00:00 Uhr |
3 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.06.1963 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.06.1963 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.06.1963 00:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.06.1963 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |