Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (ab 01.07.1987) (bis 08.10.1991) | 09.05.1945 | ||||
Udo Lattek (bis 30.06.1987) | 16.01.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Olk (bis 30.06.1988) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Jean-Marie Pfaff (bis 30.06.1988) | 04.12.1953 | ||||
Bobby Dekeyser (bis 30.06.1987) | 07.10.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Helmut Winklhofer (bis 30.06.1989) | 27.08.1961 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 31.12.1988) | 03.03.1967 | ||||
Andreas Brehme (bis 30.06.1988) | 09.11.1960 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1988) | 07.11.1955 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1987) | 25.09.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Dorfner (bis 31.12.1990) | 03.07.1965 | ||||
Hansi Flick (bis 30.06.1990) | 24.02.1965 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1989) | 04.06.1957 | ||||
Armin Eck (ab 01.07.1987) (bis 30.06.1989) | 08.12.1964 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1988) | 21.03.1961 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1993) | 11.01.1963 | ||||
Jürgen Wegmann (ab 01.07.1987) (bis 30.06.1989) | 31.03.1964 | ||||
Michael Rummenigge (bis 30.06.1988) | 03.02.1964 | ||||
Ludwig Kögl (bis 30.06.1988) | 07.03.1966 | ||||
Lars Lunde (bis 30.06.1988) | 21.03.1964 | ||||
Mark Hughes (ab 01.07.1987) (bis 30.06.1988) | 01.11.1963 | ||||
Uwe Tschiskale (ab 01.07.1987) (bis 31.12.1987) | 09.07.1962 | ||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1987) | 07.01.1953 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1987) | 12.04.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 28.07.1987 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |