Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (ab 28.02.1990) (bis 30.06.1992) | 02.06.1934 | ||||
Gerd Roggensack (bis 25.02.1990) | 05.10.1941 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1990) | 30.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1995) | 18.02.1959 | ||||
Michael Serr (bis 30.06.1993) | 14.07.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Axel Roos (bis 30.06.1995) | 19.08.1964 | ||||
Miroslav Kadlec (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1995) | 22.06.1964 | ||||
Tom Dooley (bis 30.06.1993) | 12.05.1961 | ||||
Elvis Hajradinovic (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1993) | 01.08.1972 | ||||
Markus Kranz (bis 30.06.1992) | 04.08.1969 | ||||
Roger Lutz (bis 30.06.1992) | 15.07.1964 | ||||
Reinhard Stumpf (bis 30.06.1992) | 26.11.1961 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1991) | 15.05.1963 | ||||
Joachim Stadler (bis 30.06.1991) | 15.01.1970 | ||||
Franco Foda (bis 30.06.1990) | 23.04.1966 | ||||
Herbert Hoos (bis 30.06.1990) | 18.07.1965 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1990) | 29.06.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marco Haber (bis 30.06.1995) | 21.09.1971 | ||||
Bjarne Goldbæk (bis 10.09.1993) | 06.10.1968 | ||||
Frank Lelle (bis 30.06.1993) | 04.02.1965 | ||||
Thomas Richter (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1993) | 29.06.1967 | ||||
Guido Hoffmann (ab 01.07.1990) (bis 31.08.1992) | 20.12.1965 | ||||
Uwe Scherr (bis 30.06.1992) | 16.11.1966 | ||||
Markus Schupp (bis 30.06.1991) | 07.01.1966 | ||||
Kai Krämer (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1991) | 04.07.1966 | ||||
Thomas Renner (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1991) | 17.03.1967 | ||||
Michael Sommer (bis 30.06.1990) | 19.12.1968 | ||||
Grzegorz Wiezik (bis 30.06.1990) | 21.07.1963 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1995) | 30.10.1962 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1993) | 09.07.1962 | ||||
Bernhard Winkler (ab 01.07.1990) (bis 31.12.1991) | 24.06.1966 | ||||
Bruno Labbadia (bis 30.06.1991) | 08.02.1966 | ||||
Rainer Ernst (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1991) | 31.12.1961 | ||||
Robert Zimmermann (ab 01.07.1990) (bis 30.06.1991) | 21.05.1963 | ||||
Sergio Allievi (bis 30.06.1990) | 17.01.1964 | ||||
Jewheni Schachow (bis 31.03.1990) | 06.08.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 31.07.1990 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |