Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Günter Neues (ab 01.07.1991) (bis 19.01.1992) | 14.11.1950 | ||||
Karl Trautmann (ab 01.05.1991) (bis 30.06.1991) | 26.04.1932 | ||||
Günter Reinke (bis 30.04.1991) | 24.07.1946 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus-Dieter Helbig (bis 27.04.1991) | 19.09.1952 | ||||
Torwart | |||||
Kay Wehner (bis 30.06.1995) | 12.02.1971 | ||||
Andreas Hawa (bis 30.06.1992) | 14.05.1959 | ||||
Bodo Rudwaleit (bis 30.06.1991) | 03.08.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwöbel (ab 01.07.1991) (bis 30.06.2000) | 28.07.1967 | ||||
Zoran Culafic (bis 30.06.1996) | 13.01.1963 | ||||
Manfred Hirsch (bis 30.06.1995) | 24.08.1962 | ||||
Jörg Weber (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1995) | 21.11.1968 | ||||
Sven Reinke (bis 31.12.1992) | 12.09.1969 | ||||
Olaf Bitzka (bis 30.06.1992) | 15.03.1962 | ||||
Marek Podsiadło (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 09.09.1961 | ||||
Andreas Pospich (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 08.12.1961 | ||||
Ralf Sack (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 24.12.1966 | ||||
Olaf Backasch (bis 30.06.1991) | 04.10.1965 | ||||
Thomas Kluge (bis 30.06.1991) | 16.06.1966 | ||||
Uwe Kirchner (bis 30.06.1991) | 31.12.1965 | ||||
Torsten Richert (bis 30.06.1991) | 27.05.1965 | ||||
Steffen Menze (bis 30.06.1991) | 28.01.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Ulf Wiemer (ab 01.07.1991) (bis 30.06.2000) | 03.11.1970 | ||||
Maik Schulz (bis 30.06.1998) | 10.01.1968 | ||||
René Laschzok (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1997) | 16.11.1973 | ||||
Heiko Ott (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1997) | 09.06.1970 | ||||
Olaf Schnürer (bis 30.06.1992) | 21.06.1966 | ||||
Admir Mujakovic (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | |||||
Goran Jerković (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 23.04.1965 | ||||
Ralf Rambow (bis 30.06.1991) | 29.08.1964 | ||||
Axel Wittke (bis 30.06.1991) | 25.03.1960 | ||||
Heiko Lahn (bis 30.06.1991) | 17.08.1964 | ||||
Mario Waldow (bis 30.06.1991) | 22.09.1966 | ||||
Sturm | |||||
Frank Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
René Wenzel (bis 30.06.1997) | 23.08.1971 | ||||
Karsten Schulz (bis 30.06.1996) | 03.06.1965 | ||||
Jens Wittke (bis 30.06.1993) | 17.11.1964 | ||||
Alexander König (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | |||||
Frank Neupert (bis 30.06.1992) | 29.09.1965 | ||||
Timo Löhnert (bis 30.06.1991) | 20.06.1969 | ||||
Milan Milanović (bis 30.06.1991) | 10.01.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 31.07.1991 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |