Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Reinders (bis 06.03.1992) | 19.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Decker (bis 30.06.1993) | 06.03.1949 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Hoffmann (bis 30.06.1993) | 27.10.1971 | ||||
Jens Kunath (bis 30.06.1993) | 15.02.1967 | ||||
Thomas Köhler (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 17.06.1967 | ||||
René Damerow (bis 30.06.1991) | 03.06.1973 | ||||
Jörg Böhme (bis 30.06.1991) | 02.02.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Gernot Alms (bis 30.06.1994) | 07.10.1962 | ||||
Heiko März (bis 30.06.1993) | 09.07.1965 | ||||
Mike Werner (bis 30.06.1993) | 13.02.1971 | ||||
Frank Rillich (bis 30.06.1992) | 14.11.1962 | ||||
František Straka (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 21.05.1958 | ||||
Axel Rietentiet (bis 30.06.1991) | 14.07.1969 | ||||
Thomas Gansauge (bis 30.06.1991) | 04.06.1970 | ||||
Paul Caligiuri (bis 30.06.1991) | 09.03.1964 | ||||
Thomas Grabow (bis 30.06.1991) | 07.09.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jens Dowe (bis 30.06.1994) | 01.06.1968 | ||||
Juri Schlünz (bis 30.06.1994) | 27.07.1961 | ||||
Hilmar Weilandt (bis 30.06.1993) | 29.09.1966 | ||||
Axel Schulz (bis 30.06.1993) | 20.05.1959 | ||||
Jens Wahl (bis 30.06.1993) | 24.07.1966 | ||||
Sven Oldenburg (bis 30.06.1993) | 31.03.1973 | ||||
Stefan Böger (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 01.06.1966 | ||||
Thomas Lässig (bis 30.06.1992) | 25.11.1971 | ||||
Michael Spies (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 09.07.1965 | ||||
Andreas Babendererde (bis 31.12.1991) | 22.07.1962 | ||||
Oldřich Machala (ab 01.07.1991) (bis 31.12.1991) | 04.08.1963 | ||||
Thomas Finck (bis 30.06.1991) | 11.08.1969 | ||||
Bernd Arnholdt (bis 30.06.1991) | 05.10.1961 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Persigehl (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1995) | 31.01.1962 | ||||
Olaf Bodden (ab 01.07.1991) (bis 04.10.1994) | 04.05.1968 | ||||
Thomas Reif (bis 30.06.1993) | 13.08.1971 | ||||
Harald Krämer (ab 01.07.1991) (bis 31.12.1992) | 13.02.1964 | ||||
Roman Sedláček (ab 01.07.1991) (bis 30.06.1992) | 12.01.1963 | ||||
Florian Weichert (bis 30.06.1992) | 28.01.1968 | ||||
Henri Fuchs (bis 30.06.1991) | 23.06.1970 | ||||
Volker Röhrich (bis 30.06.1991) | 14.07.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 30.07.1991 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |