Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Krauss (bis 07.12.1996) | 08.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Dimo Wache (bis 30.06.1995) | 01.11.1973 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
22 | Jörg Kaessmann (bis 30.06.1997) | 28.08.1968 | |||
Abwehr | |||||
Michael Frontzeck (ab 01.07.1995) (bis 31.12.1995) | 26.03.1964 | ||||
Holger Fach (bis 30.06.1995) | 06.09.1962 | ||||
Marc Beckers (bis 30.06.1995) | 19.10.1973 | ||||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
4 | Patrik Andersson (bis 30.06.1999) | 18.08.1971 | |||
6 | Jörg Neun (bis 30.06.1997) | 07.05.1966 | |||
15 | Stephan Schulz-Winge (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1997) | 13.09.1974 | |||
18 | Joachim Stadler (bis 30.06.1996) | 15.01.1970 | |||
19 | Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1996) | 31.05.1966 | |||
23 | Thomas Eichin (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1996) | 09.10.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus Hausweiler (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1996) | 15.04.1976 | ||||
Dietmar Hirsch (bis 30.06.1995) | 08.12.1971 | ||||
Andreas Bluhm (bis 30.06.1995) | 21.12.1973 | ||||
2 | Thomas Hoersen (bis 30.06.1996) | 11.01.1972 | |||
7 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.1999) | 31.10.1970 | |||
8 | Peter Wynhoff (bis 30.06.1999) | 29.10.1968 | |||
10 | Stefan Effenberg (bis 30.06.1998) | 02.08.1968 | |||
13 | Martin Schneider (bis 30.06.1999) | 24.11.1968 | |||
14 | Peter Nielsen (bis 30.06.1997) | 03.06.1968 | |||
16 | Dirk Wolf (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1997) | 04.08.1972 | |||
17 | Davor Krznaric (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1996) | 22.08.1975 | |||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
21 | Michael Sternkopf (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1996) | 21.04.1970 | |||
29 | Marcel Ketelaer (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1997) | 03.11.1977 | |||
Sturm | |||||
Mac Younga-Mouhani (ab 01.07.1995) (bis 30.06.1996) | 01.08.1974 | ||||
Bachirou Salou (bis 30.06.1995) | 15.09.1970 | ||||
Martin Max (bis 30.06.1995) | 07.08.1968 | ||||
9 | Martin Dahlin (bis 30.06.1996) | 16.04.1968 | |||
11 | Heiko Herrlich (bis 30.06.1995) | 03.12.1971 | |||
12 | Max Huiberts (ab 01.07.1995) (bis 15.12.1996) | 17.11.1970 | |||
24 | Jörgen Pettersson (ab 01.11.1995) (bis 30.06.1997) | 29.09.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1995 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |