Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 01.07.1996) (bis 01.10.2000) | 09.08.1938 | ||||
Eckhard Krautzun (ab 27.03.1996) (bis 30.06.1996) | 13.01.1941 | ||||
Friedel Rausch (bis 23.03.1996) | 27.02.1940 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Reinke (bis 30.06.2000) | 10.01.1969 | |||
22 | Gerry Ehrmann (bis 30.06.1997) | 18.02.1959 | |||
27 | Mark Schwarzer (bis 30.06.1996) | 06.10.1972 | |||
Abwehr | |||||
4 | Axel Roos (bis 30.06.2001) | 19.08.1964 | |||
5 | Miroslav Kadlec (bis 30.06.1998) | 22.06.1964 | |||
6 | Andreas Brehme (bis 30.06.1998) | 09.11.1960 | |||
13 | Roger Lutz (bis 15.08.1997) | 15.07.1964 | |||
14 | Mario Kern (bis 30.06.1996) | 16.08.1969 | |||
15 | Thomas Hengen (bis 30.06.1996) | 22.09.1974 | |||
16 | Michael Schjønberg (ab 01.07.1996) (bis 30.06.1999) | 19.01.1967 | |||
20 | Oliver Schäfer (bis 30.06.1997) | 27.02.1969 | |||
21 | Harry Koch (bis 30.06.1997) | 15.11.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Matthias Keller (ab 01.07.1996) (bis 30.06.1997) | 20.11.1974 | ||||
Andreas Broß (ab 01.07.1996) (bis 31.12.1996) | 28.02.1971 | ||||
2 | Frank Greiner (bis 31.08.1997) | 03.07.1966 | |||
7 | Uwe Wegmann (bis 30.06.1997) | 14.01.1964 | |||
8 | Martin Wagner (bis 30.06.2000) | 24.02.1968 | |||
10 | Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.1996) | 19.07.1965 | |||
17 | Ratinho (ab 01.07.1996) (bis 30.06.2003) | 08.06.1971 | |||
19 | Dirk Flock (bis 30.06.1996) | 23.05.1972 | |||
23 | Thomas Riedl (bis 30.06.1999) | 18.06.1976 | |||
26 | Pascal Ojigwe (ab 01.07.1996) (bis 30.06.1998) | 11.12.1976 | |||
30 | Thomas Franck (ab 01.07.1996) (bis 30.06.1998) | 24.02.1971 | |||
30 | Arílson (bis 30.06.1996) | 11.06.1973 | |||
Sturm | |||||
9 | Pavel Kuka (bis 30.06.1998) | 19.07.1968 | |||
11 | Olaf Marschall (bis 30.06.2002) | 19.03.1966 | |||
18 | Jürgen Rische (bis 31.12.1999) | 30.10.1970 | |||
24 | Marco Reich (bis 30.06.1997) | 30.12.1977 | |||
25 | Cem Karaca (bis 30.06.1997) | 08.05.1976 | |||
27 | Horst Siegl (bis 30.06.1996) | 15.02.1969 | |||
28 | Christoph Dengel (bis 30.06.1996) | 20.01.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.1996 00:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |