Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lucien Favre (bis 13.12.2020) | 02.11.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Roman Bürki (bis 30.06.2021) | 14.11.1990 | |||
25 | Luca Unbehaun (bis 30.06.2023) | 27.02.2001 | |||
35 | Marwin Hitz (bis 30.06.2022) | 18.09.1987 | |||
40 | Stefan Drljaca (bis 30.06.2022) | 20.04.1999 | |||
Abwehr | |||||
Lennard Maloney (bis 30.06.2022) | 08.10.1999 | ||||
2 | Mateu Morey (bis 30.06.2024) | 02.03.2000 | |||
5 | Dan-Axel Zagadou (bis 30.06.2022) | 03.06.1999 | |||
14 | Nico Schulz (bis 30.06.2023) | 01.04.1993 | |||
15 | Mats Hummels (bis 30.06.2024) | 16.12.1988 | |||
16 | Manuel Akanji (bis 31.08.2022) | 19.07.1995 | |||
26 | Łukasz Piszczek (bis 30.06.2021) | 03.06.1985 | |||
29 | Marcel Schmelzer (bis 30.06.2021) | 22.01.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Thomas Delaney (bis 25.08.2021) | 03.09.1991 | |||
7 | Jadon Sancho (bis 23.07.2021) | 25.03.2000 | |||
8 | Mahmoud Dahoud (bis 30.06.2023) | 01.01.1996 | |||
10 | Thorgan Hazard (bis 30.01.2023) | 29.03.1993 | |||
13 | Raphaël Guerreiro (bis 30.06.2023) | 22.12.1993 | |||
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | |||
20 | Reinier (bis 30.06.2022) | 19.01.2002 | |||
22 | Jude Bellingham (bis 30.06.2023) | 29.06.2003 | |||
23 | Emre Can | 12.01.1994 | |||
24 | Thomas Meunier (bis 07.02.2024) | 12.09.1991 | |||
27 | Marius Wolf (bis 02.10.2020) | 27.05.1995 | |||
28 | Axel Witsel (bis 30.06.2022) | 12.01.1989 | |||
30 | Felix Passlack (bis 30.06.2023) | 29.05.1998 | |||
32 | Giovanni Reyna (bis 30.06.2021) | 13.11.2002 | |||
37 | Tobias Raschl (bis 30.01.2022) | 21.02.2000 | |||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | |||
Sturm | |||||
9 | Erling Braut Haaland (bis 30.06.2022) | 21.07.2000 | |||
11 | Marco Reus (bis 30.06.2024) | 31.05.1989 | |||
18 | Youssoufa Moukoko (bis 30.06.2024) | 20.11.2004 | |||
27 | Steffen Tigges (bis 30.06.2022) | 31.07.1998 | |||
36 | Ansgar Knauff (bis 19.01.2022) | 10.01.2002 | |||
39 | Dominik Wanner (bis 30.06.2021) | 04.05.1999 | |||
verliehen | |||||
Leonardo Balerdi (bis 30.06.2021) | 26.01.1999 | ||||
Sergio Gómez (bis 30.06.2021) | 04.09.2000 | ||||
Immanuel Pherai (bis 30.06.2021) | 25.04.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 30.09.2020 20:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |