Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schmischke (bis 30.06.2010) | |||||
Torwart | |||||
1 | Marina Hergenröther (bis 30.06.2011) | 01.10.1987 | |||
22 | Sonja Metz (bis 30.06.2010) | 08.08.1987 | |||
30 | Kathrin Wojtasik (bis 31.07.2010) | 15.10.1989 | |||
50 | Klara Muhle (bis 31.12.2009) | 27.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jeanette Blömen (bis 30.06.2010) | 01.06.1983 | |||
3 | Romina Frommont (bis 30.06.2015) | 30.03.1992 | |||
4 | Catherine Zaumseil (bis 30.06.2010) | 20.04.1991 | |||
15 | Sonja Fuss (bis 31.12.2010) | 05.11.1978 | |||
19 | Maike Seuren (bis 30.06.2017) | 19.11.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Janine Grewe (bis 30.06.2010) | 29.09.1985 | |||
6 | Susanne Kasperczyk (bis 30.06.2010) | 01.08.1985 | |||
7 | Nicole Bender-Rummler (bis 30.06.2017) | 16.11.1982 | |||
8 | Anne Lenz (bis 30.06.2012) | 19.09.1983 | |||
9 | Frauke Renner (bis 30.06.2010) | 07.06.1980 | |||
10 | Patricia Hanebeck (bis 30.06.2011) | 26.02.1986 | |||
14 | Leonie Zellmann (bis 30.06.2010) | 05.07.1991 | |||
18 | Julia Pfannschmidt (bis 30.06.2012) | 08.06.1990 | |||
20 | Tugba Tekkal (bis 30.06.2011) | 05.03.1985 | |||
21 | Nina Windmüller (bis 30.06.2010) | 08.11.1987 | |||
23 | Paula Balzer (bis 30.06.2012) | 07.10.1989 | |||
25 | Lena Fehrenbach (bis 30.06.2010) | 03.09.1989 | |||
Sturm | |||||
11 | Bilgin Defterli (bis 30.06.2014) | 01.11.1980 | |||
13 | Charline Hartmann (bis 30.06.2011) | 26.12.1985 | |||
16 | Lena Schüth (bis 30.06.2010) | 16.12.1983 | |||
17 | Yvonne Zielinski (bis 30.06.2016) | 01.12.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2009 11:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.10.2009 18:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.11.2009 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.02.2010 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |