Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heidi Vater (bis 30.06.2010) | 07.07.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Lindrath (bis 30.06.2010) | 13.09.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jana Burmeister (bis 30.06.2011) | 06.03.1989 | |||
12 | Tessa Rinkes (bis 30.06.2010) | 14.09.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Juliane Rath (bis 30.06.2011) | 27.12.1991 | |||
3 | Saskia Schwarz (bis 30.06.2012) | 23.11.1982 | |||
4 | Julia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
11 | Kathleen Radtke (bis 28.02.2013) | 31.01.1985 | |||
14 | Melanie Groll (bis 30.06.2011) | 21.06.1987 | |||
18 | Stephanie Krämer (bis 30.06.2011) | 29.01.1990 | |||
21 | Marina Lehnhardt (bis 30.06.2011) | 05.12.1983 | |||
27 | Carol (bis 30.06.2010) | 18.02.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Susann Utes (bis 30.06.2019) | 04.01.1991 | |||
8 | Anna Höfer (bis 30.06.2011) | 20.04.1986 | |||
10 | Ivonne Hartmann (bis 30.06.2010) | 15.09.1981 | |||
13 | Sylvia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
15 | Theresa Müller (bis 30.06.2010) | 02.08.1991 | |||
16 | Stephanie Milde (bis 30.06.2012) | 09.05.1988 | |||
17 | Lisa Seiler (bis 30.06.2015) | 09.10.1990 | |||
19 | Lisa Feulner (bis 30.06.2011) | 31.01.1990 | |||
20 | Adjoa Bayor (bis 28.02.2011) | 17.05.1979 | |||
23 | Anja Pioch (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 01.07.1979 | |||
25 | Marlyse Ngo Ndoumbouk (bis 30.08.2011) | 03.01.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Sabrina Schmutzler (bis 31.12.2014) | 07.10.1984 | |||
9 | Sabine Treml (bis 30.06.2013) | 21.07.1991 | |||
26 | Genoveva Añonma (bis 30.06.2011) | 19.04.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2009 11:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.10.2009 16:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.11.2009 11:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.12.2009 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.04.2010 14:15 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.05.2010 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |