Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Kargus (bis 30.06.2014) | 20.06.1963 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Wörle (bis 30.06.2019) | 11.02.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kathrin Längert (bis 30.06.2014) | 04.06.1987 | |||
27 | Kathrin Lehmann (bis 30.08.2010) | 27.02.1980 | |||
38 | Sandra Schams (ab 01.09.2010) (bis 30.06.2011) | 24.07.1984 | |||
39 | Andrea Schlemmer (bis 30.06.2011) | 08.02.1990 | |||
40 | Nicole Maurer (bis 31.12.2011) | 30.01.1993 | |||
Abwehr | |||||
4 | Clara Schöne (ab 26.09.2010) (bis 30.06.2014) | 06.07.1993 | |||
4 | Franziska Kriegel (ab 01.09.2010) (bis 11.09.2010) | 11.06.1988 | |||
6 | Katharina Baunach (bis 30.06.2017) | 18.01.1989 | |||
14 | Corinna Paukner (bis 30.06.2011) | 19.02.1986 | |||
16 | Rebecca Huyleur (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2014) | 29.07.1992 | |||
19 | Carina Wenninger (bis 30.06.2022) | 06.02.1991 | |||
23 | Sandra de Pol (bis 30.06.2011) | 07.05.1975 | |||
25 | Viktoria Schnaderbeck (bis 30.06.2018) | 04.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Stefanie Mirlach (bis 30.06.2012) | 18.04.1990 | |||
3 | Sonja Spieler (bis 30.06.2011) | 27.05.1978 | |||
5 | Tanja Wörle (bis 30.06.2013) | 06.07.1980 | |||
8 | Annika Doppler (bis 30.06.2011) | 14.01.1992 | |||
9 | Vanessa Bürki (bis 30.06.2017) | 01.04.1986 | |||
10 | Julia Šimić (bis 30.06.2013) | 14.05.1989 | |||
11 | Carolina Pini (bis 30.06.2011) | 13.06.1988 | |||
12 | Katrin Hartmannsegger (ab 28.11.2010) (bis 30.06.2011) | 24.07.1992 | |||
12 | Laura Feiersinger (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 05.04.1993 | |||
13 | Sarah Puntigam (ab 26.09.2010) (bis 30.01.2013) | 13.10.1992 | |||
13 | Christina Eckmann (ab 23.04.2011) (bis 23.04.2011) | 19.01.1988 | |||
15 | Lena Lotzen (bis 30.06.2012) | 11.09.1993 | |||
17 | Katharina Würmseer (bis 30.06.2011) | 28.01.1986 | |||
18 | Jasmin Eder (ab 23.04.2011) (bis 30.06.2011) | 08.10.1992 | |||
28 | Isabell Bachor (bis 30.06.2013) | 10.07.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Ivana Rudelic (bis 30.06.2014) | 25.01.1992 | |||
18 | Nina Aigner (bis 31.03.2011) | 20.06.1980 | |||
20 | Petra Wimbersky (bis 30.06.2012) | 09.11.1982 | |||
21 | Nicole Banecki (bis 30.06.2012) | 03.09.1988 | |||
22 | Sylvie Banecki (bis 30.06.2013) | 03.09.1988 | |||
24 | Nadine Prohaska (bis 31.12.2011) | 15.08.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.09.2010 18:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.10.2010 11:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.02.2011 18:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.02.2011 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |