Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sven Göhring (bis 30.06.2014) | |||||
Trainer | |||||
Tanja Schulte (ab 22.10.2010) (bis 30.06.2014) | 05.04.1975 | ||||
Matthias Rieck-Göken (bis 17.10.2010) | |||||
Co-Trainer | |||||
Ludwig Ferneding (bis 30.06.2011) | |||||
Torwart | |||||
Jessica Meyer (bis 30.06.2011) | |||||
1 | Theresa Ideler (bis 30.06.2011) | ||||
18 | Aline Schlösser (bis 30.06.2012) | ||||
21 | Nicole Sigiel (bis 30.06.2011) | ||||
26 | Dominika Wylężek (bis 30.06.2013) | 16.07.1987 | |||
Abwehr | |||||
Ulrike Sommer (bis 30.06.2011) | |||||
2 | Jackie Cruz (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 02.12.1986 | |||
4 | Daniela Diers (bis 30.06.2012) | ||||
5 | Sabrina Abramowski (bis 30.06.2011) | ||||
9 | Maike Moormann (bis 30.06.2011) | ||||
11 | Christina Kokenge (bis 30.06.2011) | ||||
17 | Birgit Niemeyer (bis 30.06.2012) | ||||
19 | Caitlin Howard (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 09.01.1988 | |||
24 | Katrin Meckelnborg (bis 30.06.2011) | ||||
27 | Verena Meiners (bis 30.06.2011) | ||||
29 | Dagmara Grad (ab 01.01.2011) (bis 01.01.2014) | 01.06.1990 | |||
30 | Anna Klumpe (bis 30.06.2014) | 14.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Mareike Kleene (bis 30.06.2011) | |||||
6 | Stefanie Klowersa (bis 30.06.2011) | ||||
7 | Mareike Kösjan (bis 30.06.2013) | 07.02.1994 | |||
8 | Kim Schlösser (bis 30.06.2012) | ||||
10 | Tanja Baumann (bis 30.06.2016) | 25.04.1992 | |||
14 | Nina Vaske (bis 30.06.2011) | ||||
16 | Lydia Wolter (bis 30.06.2011) | ||||
20 | Sabrina Vagelpohl (bis 30.06.2012) | ||||
23 | Andrea Göken (bis 30.06.2011) | ||||
25 | Lena Steenken (bis 30.06.2011) | ||||
28 | Nadine Luttmann (bis 30.06.2011) | ||||
Sturm | |||||
Christina Skibba (bis 30.06.2011) | |||||
3 | Andrea Mählmann (bis 30.06.2011) | ||||
9 | Chelsea White (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 22.01.1987 | |||
13 | Nadine Luker (bis 30.06.2020) | 27.06.1991 | |||
15 | Ilka Feldhaus (bis 30.06.2012) | ||||
19 | Stephanie Hake (bis 30.06.2012) | ||||
20 | Kathleen Brenneman (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 05.08.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 11:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.09.2010 20:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |