Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Daniel Kraus (ab 29.12.2010) (bis 30.06.2011) | 11.05.1984 | ||||
Daniel Kraus (bis 03.11.2010) | 11.05.1984 | ||||
Trainer | |||||
Konrad Weise (ab 29.12.2010) (bis 30.06.2011) | 17.08.1951 | ||||
Daniel Kraus (ab 04.11.2010) (bis 28.12.2010) | 11.05.1984 | ||||
Thorsten Zaunmüller (bis 03.11.2010) | 11.05.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dr. Michael Zahn (ab 25.10.2010) (bis 30.06.2011) | 14.06.1964 | ||||
Sebastian Ullrich (bis 30.06.2011) | 30.05.1981 | ||||
Sandy Mazur (bis 24.10.2010) | 10.08.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jana Burmeister (bis 30.06.2011) | 06.03.1989 | |||
12 | Klara Muhle (bis 30.06.2012) | 27.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Juliane Rath (bis 30.06.2011) | 27.12.1991 | |||
3 | Saskia Schwarz (bis 30.06.2012) | 23.11.1982 | |||
4 | Julia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
5 | Jofie Stübing (bis 30.06.2014) | 05.06.1992 | |||
11 | Kathleen Radtke (bis 28.02.2013) | 31.01.1985 | |||
14 | Melanie Groll (bis 30.06.2011) | 21.06.1987 | |||
18 | Stephanie Krämer (bis 30.06.2011) | 29.01.1990 | |||
21 | Marina Lehnhardt (bis 30.06.2011) | 05.12.1983 | |||
23 | Laura Brosius (bis 30.06.2015) | 08.01.1990 | |||
33 | Carolin Schiewe (bis 30.06.2015) | 23.10.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Susann Utes (bis 30.06.2019) | 04.01.1991 | |||
8 | Anna Höfer (bis 30.06.2011) | 20.04.1986 | |||
10 | Janett Wochnik (ab 07.05.2011) (bis 30.06.2011) | 22.04.1993 | |||
13 | Sylvia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
16 | Stephanie Milde (bis 30.06.2012) | 09.05.1988 | |||
17 | Lisa Seiler (bis 30.06.2015) | 09.10.1990 | |||
19 | Lisa Feulner (bis 30.06.2011) | 31.01.1990 | |||
20 | Adjoa Bayor (bis 28.02.2011) | 17.05.1979 | |||
22 | Karoline Heinze (bis 30.06.2013) | 15.10.1993 | |||
24 | Elisa Müller (bis 30.06.2011) | 01.04.1990 | |||
25 | Marlyse Ngo Ndoumbouk (bis 30.08.2011) | 03.01.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Sabrina Schmutzler (bis 31.12.2014) | 07.10.1984 | |||
9 | Sabine Treml (bis 30.06.2013) | 21.07.1991 | |||
15 | Anne Bartke (bis 30.06.2011) | 02.03.1990 | |||
26 | Genoveva Añonma (bis 30.06.2011) | 19.04.1989 | |||
27 | Saskia Lehnert (bis 30.06.2012) | 31.12.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 14:00 Uhr |
0 : 18 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.2010 17:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.10.2010 14:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |