Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Rau (bis 30.06.2012) | 27.03.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Schulze (bis 30.06.2015) | |||||
Torwart | |||||
Silke Schulz (bis 30.06.2011) | 15.05.1992 | ||||
1 | Almuth Schult (bis 30.06.2011) | 09.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Laura Diener (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 19.01.1991 | |||
5 | Jacqueline Ernst (bis 30.06.2013) | 18.11.1984 | |||
13 | Anja Beinroth (bis 30.06.2011) | 01.02.1988 | |||
15 | Pia Forth (bis 30.06.2011) | 17.09.1994 | |||
17 | Patricia Steinbrück (bis 30.06.2012) | 24.10.1990 | |||
19 | Stephanie Abel (bis 30.06.2012) | 07.02.1993 | |||
20 | Ilda Mujovic (bis 30.06.2012) | 02.05.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Stefanie Mücke (bis 30.06.2016) | 22.03.1990 | |||
4 | Sina Lassen (bis 30.06.2011) | 13.05.1985 | |||
4 | Judith Bast (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 17.08.1992 | |||
6 | Anne Roeloffs (bis 30.06.2016) | 25.06.1982 | |||
8 | Melissa Krakowski (bis 30.06.2014) | 31.03.1990 | |||
10 | Melanie Vogelhuber (bis 30.06.2021) | 16.03.1992 | |||
11 | Jennifer Horwege (bis 30.06.2011) | 28.10.1988 | |||
14 | Gabriella Csepregi (bis 31.12.2010) | ||||
16 | Jana Wohlfahrt (bis 30.06.2011) | 06.12.1986 | |||
21 | Katja Gabrowitsch (bis 30.06.2016) | 29.03.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Isabelle Knipp (bis 30.06.2012) | 09.12.1993 | |||
9 | Dania Schuster (bis 30.06.2016) | 07.03.1989 | |||
18 | Caroline Kunschke (bis 30.06.2012) | 18.12.1981 | |||
22 | Stephanie Träbert (bis 30.06.2014) | 25.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 14:00 Uhr |
1 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.2010 15:30 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |