Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Wirth (bis 30.06.2011) | 13.09.1966 | ||||
Trainer | |||||
Oliver Dewes (bis 30.06.2013) | 02.02.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Elvira Nagel (bis 30.06.2013) | 02.08.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sabrina Lang (bis 30.06.2012) | 28.06.1989 | |||
18 | Susanne Becker (bis 30.06.2011) | 04.09.1971 | |||
25 | Tanja Bacher (bis 30.06.2011) | 20.07.1988 | |||
Abwehr | |||||
4 | Ina Karcher (bis 30.06.2011) | 13.04.1989 | |||
5 | Annika Antonaci (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2011) | 10.02.1988 | |||
6 | Fabienne Breisacher (bis 30.06.2014) | 16.07.1989 | |||
17 | Anne Kaiser (bis 30.06.2014) | 24.04.1987 | |||
20 | Désirée Schneider (bis 30.06.2013) | 27.12.1983 | |||
24 | Madeleine Kurek (bis 30.06.2014) | 04.04.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Claudia Spörl (bis 30.06.2013) | 15.02.1987 | |||
8 | Sandra Finck (bis 30.06.2011) | 20.11.1978 | |||
10 | Ann-Christin Angel (bis 30.06.2013) | 09.09.1987 | |||
11 | Angela Migliazza (bis 30.06.2018) | 28.07.1984 | |||
13 | Stefanie Wagner (bis 30.06.2012) | 13.09.1986 | |||
14 | Sarah Sermersheim (bis 31.12.2011) | 13.04.1989 | |||
19 | Havva Kutal (bis 30.06.2011) | 24.06.1982 | |||
21 | Birgit Zieger (bis 30.06.2011) | 05.02.1981 | |||
22 | Sabrina Dirks (bis 30.06.2011) | 11.02.1985 | |||
23 | Simone Hogenmüller (bis 31.12.2011) | 18.06.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Christine Veth (bis 30.06.2017) | 26.09.1986 | |||
12 | Julia Mantei (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 10.10.1992 | |||
15 | Regina Huber (bis 30.06.2011) | 16.09.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 13:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |