Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Holger Stemmann (bis 30.06.2011) | 17.10.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ulrike Geithe (bis 30.06.2012) | 28.08.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jennifer Martens (bis 30.06.2014) | 26.08.1990 | |||
22 | Maria Doll (bis 30.06.2015) | 26.09.1989 | |||
25 | Sarah Schröder (bis 30.06.2011) | ||||
Abwehr | |||||
2 | Saskia Mauckisch (bis 30.06.2011) | 01.12.1984 | |||
3 | Eva Votava (bis 31.12.2012) | 29.02.1984 | |||
5 | Josefine Holsten (bis 30.06.2012) | 10.07.1988 | |||
11 | Katharina Hamann (bis 30.06.2014) | 19.08.1989 | |||
14 | Kea Eckermann (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 25.12.1994 | |||
15 | Fiona Rolfs (bis 30.06.2011) | 09.08.1990 | |||
24 | Mira William (bis 30.06.2015) | 06.10.1988 | |||
33 | Stephanie Schröder (bis 30.06.2011) | 01.05.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Alexandra De Nuzzo (bis 30.06.2011) | 25.03.1992 | |||
6 | Sarah Schneider (bis 30.06.2012) | 23.08.1990 | |||
7 | Lisa-Marie Scholz (bis 30.06.2020) | 19.11.1988 | |||
8 | Laura Kersting (bis 30.06.2012) | 04.02.1988 | |||
10 | Chadia Freyhat (bis 18.02.2012) | 04.10.1982 | |||
17 | Lea Notthoff (bis 30.06.2012) | 17.01.1990 | |||
21 | Jessica Golebiewski (bis 30.06.2020) | 13.09.1991 | |||
23 | Liva Zunker (bis 30.06.2011) | 13.10.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Nahrin Uyar (bis 30.06.2013) | 03.10.1989 | |||
13 | Katharina Haar (bis 30.06.2012) | 13.06.1989 | |||
18 | Cindy König (bis 30.06.2014) | 15.08.1993 | |||
19 | Maren Wallenhorst (bis 30.06.2012) | 07.11.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.2010 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |