Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Stephan Gebling (bis 30.06.2012) | 08.01.1965 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Reis (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | 04.10.1973 | ||||
Roger Dorny (bis 31.03.2011) | |||||
Co-Trainer | |||||
Kerstin Pohlmann-Ernst (ab 01.04.2011) (bis 30.06.2011) | |||||
Torwart | |||||
1 | Maike Vogler (bis 30.06.2012) | 06.06.1985 | |||
18 | Ninon Kalpein (bis 31.12.2011) | 29.10.1982 | |||
Abwehr | |||||
Ayse Kara (bis 30.06.2013) | |||||
2 | Anne-Britt Wehr (bis 30.06.2011) | 06.03.1982 | |||
3 | Nathalie Bock (bis 30.06.2016) | 07.11.1987 | |||
4 | Laura Kill (bis 30.06.2016) | 22.11.1992 | |||
5 | Hannah Mues (bis 30.06.2012) | 31.12.1989 | |||
6 | Janine Angrick (bis 30.06.2015) | 06.06.1993 | |||
7 | Katharina Leiding (bis 30.06.2011) | 17.03.1994 | |||
12 | Julia Zumdick (bis 30.06.2012) | 12.04.1993 | |||
14 | Ann-Christin Rittmeier (bis 30.06.2012) | 13.08.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Wiebke Neuhaus (bis 30.06.2014) | 02.08.1993 | |||
15 | Sarah Herdemerten (bis 30.06.2012) | 12.08.1982 | |||
16 | Hue-Man Cao (bis 30.06.2011) | 18.08.1987 | |||
17 | Mirja Kothe (bis 30.06.2011) | 17.06.1985 | |||
20 | Kora Wölm (bis 30.06.2011) | 22.02.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Carolin Ekamp (bis 30.06.2012) | 30.07.1985 | |||
11 | Sabrina Kleifges (bis 30.06.2012) | 11.08.1988 | |||
13 | Kathrin Schröder (bis 30.06.2011) | 12.08.1992 | |||
19 | Lena Schüth (bis 30.06.2012) | 16.12.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.2010 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |