Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Bellon (bis 30.06.2014) | 17.02.1968 | ||||
Trainer | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.12.2013) | 23.08.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mustafa Cakal (bis 30.06.2013) | 01.01.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ann-Katrin Berger (bis 30.06.2011) | 09.10.1990 | |||
12 | Anke Langwisch (bis 30.06.2011) | 04.06.1991 | |||
13 | Lena Nuding (bis 30.06.2011) | 18.02.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lea Rädle (bis 30.06.2011) | 21.01.1993 | |||
4 | Carmen Bernecker (bis 30.06.2011) | 04.07.1992 | |||
6 | Marina Schwägler (bis 30.06.2012) | 25.06.1991 | |||
14 | Maximiliane Rall (bis 30.06.2014) | 18.11.1993 | |||
15 | Stefanie Werner (bis 30.06.2011) | 18.02.1984 | |||
18 | Corinna Hoffmann (bis 30.06.2012) | 14.03.1993 | |||
20 | Mary-Sue Branco (bis 30.06.2011) | 01.08.1993 | |||
23 | Susanna Höller (bis 30.06.2013) | 25.04.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Elisabeth Tieber (bis 30.06.2011) | 04.07.1990 | |||
5 | Hayley Siegel (bis 30.06.2011) | 23.03.1987 | |||
8 | Larissa Brauns (bis 30.06.2011) | 21.04.1988 | |||
11 | Lara Lingelbach (bis 30.06.2011) | 17.05.1991 | |||
17 | Natalie Hezel (bis 30.06.2011) | 24.07.1993 | |||
19 | Stefanie Grimm (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2017) | 10.07.1990 | |||
19 | Melike Baki (bis 30.06.2011) | 03.02.1993 | |||
21 | Selina Schindler (bis 30.06.2011) | 30.10.1990 | |||
22 | Fabienne Dongus (bis 30.06.2013) | 11.05.1994 | |||
24 | Tabea Knöll (bis 30.06.2012) | 09.03.1993 | |||
32 | Tamar Dongus (bis 30.06.2013) | 11.05.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Anika Matern (bis 30.06.2011) | 12.09.1982 | |||
9 | Annika Schmidt (bis 30.06.2011) | 04.06.1993 | |||
10 | Merza Julević (bis 30.06.2013) | 17.04.1990 | |||
16 | Nina Müller (bis 30.06.2017) | 21.05.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2010 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.09.2010 17:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |