Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marcus Kühn (bis 30.06.2012) | 20.11.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Carlos Gomez-Cortes (bis 30.06.2012) | |||||
Torwart | |||||
1 | Lena Nuding (bis 30.06.2016) | 18.02.1993 | |||
20 | Vanessa Zimmermann (bis 30.06.2012) | ||||
22 | Vanessa Zimmermann (bis 30.06.2014) | 06.11.1984 | |||
25 | Denise Schumacher (bis 30.06.2014) | 03.05.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Romina Frommont (bis 30.06.2015) | 30.03.1992 | |||
4 | Lena Schrum (bis 30.06.2016) | 10.01.1991 | |||
5 | Anna Kirschbaum (bis 30.06.2020) | 17.05.1993 | |||
15 | Yuka Sugiyama (bis 30.06.2012) | 25.10.1988 | |||
16 | Alice Hüttebräucker (bis 30.06.2014) | 13.07.1995 | |||
19 | Maike Seuren (bis 30.06.2017) | 19.11.1986 | |||
21 | Rachel Rinast (bis 30.06.2012) | 02.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Jana Blessing (bis 30.06.2012) | 27.05.1993 | |||
6 | Pia Knobloch (bis 30.06.2014) | 22.08.1993 | |||
7 | Nicole Bender-Rummler (bis 30.06.2017) | 16.11.1982 | |||
8 | Anne Lenz (bis 30.06.2012) | 19.09.1983 | |||
12 | Julia Rick (bis 30.06.2012) | 24.06.1993 | |||
13 | Philine von Bargen (bis 30.06.2014) | 09.08.1991 | |||
18 | Julia Pfannschmidt (bis 30.06.2012) | 08.06.1990 | |||
23 | Paula Balzer (bis 30.06.2012) | 07.10.1989 | |||
27 | Tugba Tekkal (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 05.03.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Melanie Koschalka (bis 30.06.2014) | 04.04.1988 | |||
10 | Jalila Dalaf (bis 30.06.2012) | 07.03.1993 | |||
11 | Bilgin Defterli (bis 30.06.2014) | 01.11.1980 | |||
17 | Yvonne Zielinski (bis 30.06.2016) | 01.12.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |