Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Sievers (bis 30.06.2014) | 22.12.1963 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Franz (bis 30.06.2016) | 05.02.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christian Pohl (bis 30.06.2014) | 10.08.1965 | ||||
Wolfgang Uhlig (bis 30.06.2013) | 17.10.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Linda Lorenz (bis 30.06.2017) | 17.09.1980 | |||
1 | Jennifer Duckwitz (bis 31.12.2013) | 20.09.1994 | |||
26 | Cordula Busack (bis 31.12.2013) | 22.10.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Katharina Reitzig (bis 30.06.2012) | 03.09.1986 | |||
5 | Franziska Liepack (bis 30.06.2016) | 10.09.1981 | |||
15 | Jennifer Lüdicke (bis 30.06.2014) | 02.04.1994 | |||
20 | Michelle Rösler (bis 30.06.2015) | 04.04.1990 | |||
22 | Anne Schäfer (bis 30.06.2013) | 01.02.1990 | |||
23 | Sara Huseinovic (bis 30.06.2015) | 19.05.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Lisa Blenck (bis 30.06.2013) | 28.07.1990 | |||
6 | Katharina Merkle (bis 30.06.2017) | 15.11.1988 | |||
8 | Felicia Matthes (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 22.04.1994 | |||
10 | Jana Teodoridis (bis 30.06.2013) | 25.10.1990 | |||
11 | Franziska Hagemann (bis 30.06.2012) | 03.02.1989 | |||
13 | Janine Neue (bis 30.06.2015) | 24.07.1986 | |||
14 | Maike Lotze (bis 30.06.2012) | 01.08.1994 | |||
16 | Chantal Willers (bis 30.06.2012) | 06.01.1990 | |||
19 | Jacqueline Behrends (bis 30.06.2012) | 03.09.1994 | |||
21 | Stella Rebholz (bis 30.06.2012) | 03.07.1994 | |||
24 | Elizabeth Wörle (bis 30.06.2013) | 11.10.1987 | |||
25 | Aylin Yaren (bis 30.06.2013) | 30.08.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Anna-Sophie Fechner (bis 30.06.2014) | 17.12.1988 | |||
9 | Lavinia Timme (bis 30.06.2014) | 03.07.1988 | |||
17 | Katharina Bonk (bis 30.06.2013) | 13.07.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 11 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2011 11:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |