Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Klein (bis 30.06.2018) | 13.09.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christina Ehl (bis 30.06.2020) | 23.02.1990 | |||
16 | Julia Koch (bis 30.06.2012) | 15.02.1994 | |||
27 | Romane Munich (bis 30.06.2012) | 08.10.1994 | |||
Abwehr | |||||
3 | Lisa Wagner (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 02.02.1993 | |||
3 | Magalie Canivet (bis 30.06.2012) | ||||
5 | Madita Giehl (bis 30.06.2012) | 25.05.1994 | |||
6 | Barbara Holz (bis 30.06.2014) | 04.11.1975 | |||
7 | Alessia Jochum (bis 30.06.2014) | 28.03.1995 | |||
19 | Caroline Kohler (bis 30.06.2012) | 08.02.1994 | |||
22 | Lisa Alt (bis 30.06.2015) | 21.11.1990 | |||
23 | Sabine Blank (bis 30.06.2016) | 30.04.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Michaela Collisi (bis 30.06.2012) | 18.03.1984 | |||
8 | Sarah Karnbach (bis 30.06.2014) | 11.01.1988 | |||
9 | Sarah Schatton (bis 30.06.2016) | 19.02.1988 | |||
10 | Carina Philippi (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 14.05.1987 | |||
11 | Meike Trach (bis 30.06.2012) | 09.09.1991 | |||
13 | Julia Leykauf (bis 30.06.2016) | 29.10.1987 | |||
14 | Elisabeth Scherzberg (bis 30.06.2014) | 07.05.1994 | |||
15 | Jacqueline De Backer (bis 30.06.2021) | 12.07.1994 | |||
17 | Lena Ripperger (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2022) | 06.06.1993 | |||
17 | Valerie Gross (bis 30.06.2012) | 23.01.1991 | |||
26 | Nathalie Quinten (bis 30.06.2012) | 11.12.1986 | |||
Sturm | |||||
10 | Cindy Hugel (bis 30.06.2012) | 22.01.1987 | |||
18 | Nina Rauch (bis 30.06.2014) | 05.11.1992 | |||
24 | Saskia Toporski (bis 30.06.2016) | 08.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.2011 16:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |