Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eike Herding (ab 14.04.2012) (bis 30.06.2013) | 05.11.1984 | ||||
Friedel Baumann (bis 13.04.2012) | 07.12.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kyle Berger (ab 14.04.2012) (bis 30.06.2013) | 04.07.1975 | ||||
Eike Herding (bis 13.04.2012) | 05.11.1984 | ||||
Torwart | |||||
Jasmin Hamann (bis 30.06.2016) | 24.09.1987 | ||||
Sabrina Theihsen (bis 31.12.2011) | 08.08.1987 | ||||
1 | Jasmin Hamann (bis 30.06.2012) | 24.09.1987 | |||
1 | Corinna Ernst (bis 30.06.2012) | 08.05.1981 | |||
22 | Sonja Metz (bis 30.06.2012) | 08.08.1987 | |||
25 | Bianca Hielscher (bis 30.06.2012) | 10.06.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Anne Jacobs (bis 30.06.2012) | 12.08.1992 | |||
3 | Pia Richter (bis 30.06.2012) | 04.09.1984 | |||
4 | Nora Steinsträter (bis 31.12.2011) | 02.07.1990 | |||
5 | Nadja Pfeiffer (bis 30.06.2012) | 07.05.1991 | |||
16 | Antje Heitmann (bis 30.06.2012) | 06.02.1988 | |||
20 | Carina Flemming (bis 30.06.2012) | 23.04.1993 | |||
21 | Anna Schommen (bis 30.06.2012) | 23.06.1993 | |||
26 | Kyra Densing (bis 30.06.2012) | 12.10.1991 | |||
29 | Anne-Catherine Kufner (bis 30.06.2012) | 26.08.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Julia Koy (bis 30.06.2012) | 19.04.1995 | ||||
4 | Hiroko Yamauchi (ab 31.01.2012) (bis 30.06.2012) | 30.04.1983 | |||
6 | Anne Birbaum (bis 30.06.2012) | 23.12.1985 | |||
7 | Pilar Stüttgen (bis 30.06.2012) | 04.09.1993 | |||
8 | Janina Vogt (bis 30.06.2012) | 15.12.1993 | |||
10 | Leonie Zellmann (bis 30.06.2012) | 05.07.1991 | |||
13 | Rebecca Schröder (bis 30.06.2012) | 31.10.1986 | |||
14 | Kathrin Walmanns (bis 30.06.2012) | 20.06.1987 | |||
15 | Nadja Deyke (bis 30.06.2012) | 07.12.1988 | |||
18 | Iris Hansen (bis 30.06.2012) | 09.01.1993 | |||
19 | Laura Balven (bis 30.06.2012) | 04.11.1989 | |||
27 | Sonja Deckers (bis 30.06.2012) | 23.04.1992 | |||
27 | Kelly Simons (bis 30.06.2012) | 19.07.1995 | |||
Sturm | |||||
2 | Sabrina Weyers (bis 30.06.2012) | 11.09.1987 | |||
9 | Melanie Krohnen (bis 30.06.2012) | 30.12.1986 | |||
11 | Eyline Lupprich (bis 30.06.2012) | 23.02.1990 | |||
17 | Bianca Jäschke (bis 30.06.2012) | 01.06.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 11:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2011 11:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |