Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Frank Tübbing (bis 30.06.2012) | |||||
Trainer | |||||
Christian Breunig (ab 29.04.2012) (bis 16.04.2016) | 20.08.1978 | ||||
Gernot Haubenthal (bis 28.04.2012) | |||||
Torwart | |||||
1 | Stefanie Kübler (bis 30.06.2013) | 01.05.1979 | |||
12 | Andrea Dänzer (bis 30.06.2013) | 22.02.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Constanze Böck (bis 30.06.2017) | 29.09.1990 | |||
5 | Christiane Bauer (bis 30.06.2014) | 06.01.1983 | |||
9 | Cecilia Gáspár (bis 31.12.2012) | 11.09.1984 | |||
13 | Daniela Hofmann (bis 30.06.2017) | 15.05.1985 | |||
16 | Daniela Held (bis 30.06.2012) | 16.01.1978 | |||
17 | Martina Honecker (bis 30.06.2013) | 21.11.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Jovana Markovic (bis 30.06.2012) | 27.01.1993 | |||
6 | Jeanette Seitz (bis 30.06.2014) | 24.04.1991 | |||
8 | Carina Breunig (bis 30.06.2013) | 11.08.1984 | |||
10 | Anika Höß (bis 30.06.2012) | 11.12.1990 | |||
14 | Marianne Keck (bis 30.06.2012) | 09.05.1994 | |||
18 | Melin Niedermayer (bis 30.06.2012) | 09.03.1994 | |||
19 | Johanna Konrad (bis 30.06.2012) | 08.02.1994 | |||
21 | Melanie Diener (bis 31.12.2011) | 21.02.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Julia Manger (bis 30.06.2015) | 09.04.1988 | |||
11 | Sandra Abersfelder (bis 30.06.2012) | 30.04.1989 | |||
20 | Anna-Lena Issing (bis 30.06.2012) | 01.09.1993 | |||
23 | Romina Kuffner (bis 30.06.2012) | 15.07.1992 | |||
24 | Annalisa Rützel (bis 31.12.2011) | 04.09.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2011 16:00 Uhr |
6 : 3 |
Schema Vergleich |