Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Bernd Lindrath (bis 30.06.2014) | 13.09.1959 | ||||
Trainer | |||||
Daniel Kraus (ab 30.01.2012) (bis 30.06.2015) | 11.05.1984 | ||||
Martina Voss-Tecklenburg (bis 29.01.2012) | 22.12.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Katja Greulich (ab 17.02.2012) (bis 30.06.2014) | 25.03.1985 | ||||
Daniel Kraus (bis 29.01.2012) | 11.05.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tessa Rinkes (ab 26.01.2012) (bis 30.06.2012) | 14.09.1986 | |||
12 | Klara Muhle (bis 30.06.2012) | 27.01.1990 | |||
28 | Katja Schroffenegger (bis 30.06.2013) | 28.04.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mirte Roelvink (bis 30.06.2012) | 23.11.1985 | |||
3 | Saskia Schwarz (bis 30.06.2012) | 23.11.1982 | |||
4 | Julia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
5 | Jofie Stübing (bis 30.06.2014) | 05.06.1992 | |||
8 | Sara Löser (bis 30.06.2015) | 30.03.1995 | |||
11 | Kathleen Radtke (bis 28.02.2013) | 31.01.1985 | |||
23 | Laura Brosius (bis 30.06.2015) | 08.01.1990 | |||
33 | Carolin Schiewe (bis 30.06.2015) | 23.10.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Susann Utes (bis 30.06.2019) | 04.01.1991 | |||
13 | Sylvia Arnold (bis 30.06.2012) | 10.11.1990 | |||
14 | Nadine Kraus (bis 30.06.2013) | 14.02.1988 | |||
15 | Fata Salkunič (ab 09.09.2011) (bis 26.01.2012) | 09.03.1991 | |||
16 | Stephanie Milde (bis 30.06.2012) | 09.05.1988 | |||
17 | Lisa Seiler (bis 30.06.2015) | 09.10.1990 | |||
18 | Vivien Beil (bis 30.06.2015) | 12.12.1995 | |||
19 | Iva Landeka (ab 21.01.2012) (bis 30.06.2016) | 03.10.1989 | |||
21 | Maxi Lehnard (bis 30.06.2012) | 19.08.1995 | |||
22 | Karoline Heinze (bis 30.06.2013) | 15.10.1993 | |||
25 | Marlyse Ngo Ndoumbouk (bis 30.08.2011) | 03.01.1985 | |||
29 | Louisa Lagaris (bis 30.06.2012) | 04.02.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Sabrina Schmutzler (bis 31.12.2014) | 07.10.1984 | |||
9 | Sabine Treml (bis 30.06.2013) | 21.07.1991 | |||
10 | Amber Hearn (bis 30.06.2017) | 28.11.1984 | |||
27 | Saskia Lehnert (bis 30.06.2012) | 31.12.1993 | |||
28 | Christiane Gotte (ab 28.05.2012) (bis 30.06.2013) | 15.04.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
1 : 10 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.2011 15:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.2011 14:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |