Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Kevric (ab 24.12.2011) (bis 30.06.2013) | 07.11.1979 | ||||
Uwe Schweizer (bis 23.12.2011) | |||||
Co-Trainer | |||||
Álvaro Molinos (bis 23.12.2011) | 10.01.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tanja Arnold (bis 31.12.2011) | 29.11.1987 | |||
12 | Pia Bendig (bis 30.06.2012) | 02.06.1989 | |||
12 | Ilona Welsch (bis 30.06.2012) | 21.09.1992 | |||
Abwehr | |||||
4 | Lorena Schüle (bis 30.06.2012) | 30.07.1994 | |||
10 | Majlinda Xhaferaj (bis 30.06.2012) | 20.05.1992 | |||
11 | Natalie Härterich (bis 30.06.2012) | 15.12.1994 | |||
18 | Stephanie Schropp (bis 30.06.2012) | 02.11.1991 | |||
20 | Lena Kühnle (bis 30.06.2012) | 11.05.1990 | |||
25 | Lisa Klinge (bis 30.06.2012) | 04.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Yasmin Lehmann (bis 30.06.2013) | 06.05.1995 | ||||
5 | Melisa Bahtanovic (bis 30.06.2012) | 12.07.1993 | |||
6 | Tammy Streicher (bis 30.06.2012) | 27.12.1991 | |||
7 | Michelle Wörner (bis 30.06.2012) | 25.03.1994 | |||
14 | Louisa Ramsaier (bis 30.06.2012) | 30.09.1994 | |||
15 | Marina Spuzic (bis 30.06.2013) | 19.10.1990 | |||
16 | Laura Rief (bis 30.06.2012) | 04.11.1993 | |||
17 | Laura Grab (bis 31.12.2011) | 19.04.1989 | |||
22 | Lisa Gayer (bis 30.06.2012) | 12.03.1991 | |||
24 | Fatma Isik (bis 30.06.2012) | 20.04.1991 | |||
27 | Vanessa Puglisi (bis 30.06.2012) | 02.09.1992 | |||
31 | Rebecca Granz (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 16.01.1987 | |||
Sturm | |||||
Christina Schramm (bis 30.06.2012) | 02.07.1993 | ||||
8 | Marisol Carrasco (bis 30.06.2012) | 28.06.1990 | |||
13 | Nicole Mihalek (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 18.09.1984 | |||
19 | Jasmin Klotz (bis 30.06.2012) | 05.04.1989 | |||
23 | Sandra Schmidt (bis 30.06.2012) | 14.03.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2011 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.2011 11:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |