Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carsten Deparade (ab 16.08.2011) (bis 30.06.2014) | 06.06.1981 | ||||
René Behring (bis 15.08.2011) | 13.10.1976 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jörg Knote (ab 16.08.2011) (bis 30.06.2012) | 02.09.1976 | ||||
Carsten Deparade (bis 15.08.2011) | 06.06.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jillian Roeder (bis 30.06.2012) | 09.11.1986 | |||
25 | Anne Richter (bis 30.06.2015) | 15.09.1993 | |||
Abwehr | |||||
4 | Lisa Groß (bis 30.06.2013) | 13.03.1993 | |||
11 | Konstanze Blume (bis 30.06.2015) | 22.10.1985 | |||
13 | Anja Beinroth (bis 30.06.2012) | 01.02.1988 | |||
17 | Jessica Pilz (bis 30.06.2013) | 06.01.1985 | |||
19 | Saskia Freund (bis 30.06.2013) | 03.02.1990 | |||
20 | Ronja Kullmann (bis 30.06.2015) | 16.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Sarah Luther (bis 30.06.2014) | 14.08.1995 | |||
6 | Lisa Penner (bis 30.06.2015) | 25.09.1989 | |||
7 | Carolin Buchwald (bis 30.06.2013) | 05.05.1987 | |||
8 | Anika Steckbauer (bis 30.06.2015) | 25.01.1985 | |||
9 | Madlen Nöller (bis 30.06.2014) | 06.11.1989 | |||
10 | Sarah Kollek (bis 30.06.2012) | 03.09.1991 | |||
Sturm | |||||
2 | Carolin Wündsch (bis 30.06.2012) | 04.12.1994 | |||
14 | Susanne Bönisch (bis 30.06.2012) | 20.06.1988 | |||
15 | Carolin Kieper (bis 30.06.2015) | 25.05.1993 | |||
16 | Jennifer Stammler (bis 30.06.2013) | 12.06.1986 | |||
18 | Jasmin Berger (bis 30.06.2015) | 24.09.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |