Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Runkewitz (bis 30.06.2013) | 13.06.1960 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Prüfer (bis 30.06.2016) | 17.04.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Britta Hainke (bis 30.06.2013) | 10.03.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sonja Speckmann (bis 30.06.2014) | 26.02.1989 | |||
27 | Friederike Abt (bis 30.06.2015) | 07.07.1994 | |||
Abwehr | |||||
Fiona Rolfs (bis 30.06.2012) | 09.08.1990 | ||||
2 | Yvonne Hansmeier (bis 30.06.2012) | 20.04.1990 | |||
3 | Christina Drewitz (bis 31.12.2012) | 12.02.1986 | |||
4 | Friederike Schaaf (bis 30.06.2018) | 25.09.1993 | |||
5 | Svenja Burkhardt (bis 30.06.2013) | 20.10.1993 | |||
6 | Hannah Bromley (bis 31.12.2011) | 15.11.1986 | |||
12 | Kylla Sjoman (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2013) | 18.08.1987 | |||
14 | Pia Langenhövel (bis 30.06.2012) | 19.04.1994 | |||
16 | Claudia Bujna (bis 30.06.2012) | 10.12.1991 | |||
17 | Lena Kuhlmann (bis 30.06.2012) | 20.02.1994 | |||
29 | Lena Wermelt (bis 30.06.2016) | 29.09.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Anna Laue (bis 30.01.2014) | 23.04.1986 | |||
10 | Desirée Lenz (bis 30.06.2014) | 16.12.1984 | |||
18 | Jacqueline Dünker (bis 30.06.2012) | 21.04.1986 | |||
19 | Jil Urbas (bis 30.06.2013) | 19.09.1994 | |||
20 | Deniz Harbert (bis 30.06.2015) | 03.02.1987 | |||
22 | Christin Horst (bis 30.06.2012) | 09.12.1992 | |||
24 | Lena Schulte (bis 30.06.2016) | 25.02.1994 | |||
25 | Jennifer Voss (bis 30.01.2014) | 04.10.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Marion Gröbner (bis 30.06.2012) | 26.12.1985 | |||
11 | Rike Tolckmitt (bis 30.06.2012) | 27.01.1993 | |||
13 | Giustina Ronzetti (bis 30.06.2018) | 16.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 11:00 Uhr |
0 : 13 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2011 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.2011 14:00 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |