Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Waldherr (bis 30.06.2012) | 01.09.1968 | ||||
Michael Uhl (bis 30.06.2012) | |||||
Torwart | |||||
1 | Julia Zeuner (bis 30.06.2012) | 22.08.1982 | |||
21 | Carina Gottwald (bis 30.06.2012) | 29.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
5 | Laura Vogel (bis 30.06.2012) | 03.05.1994 | |||
8 | Leonie Klement (bis 30.06.2018) | 03.10.1986 | |||
11 | Kristin Müller (bis 30.06.2012) | 09.07.1992 | |||
14 | Lisa Waldherr (bis 30.06.2015) | 09.03.1993 | |||
15 | Simone Thöne (bis 30.06.2012) | 01.10.1981 | |||
19 | Marlene Schneider (bis 30.06.2012) | 08.01.1991 | |||
21 | Fabienne Schlieper (bis 30.06.2019) | 18.02.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Selina Vialon (bis 30.06.2012) | |||||
Simone Müller (bis 30.06.2012) | 24.12.1986 | ||||
3 | Nina Körle (bis 30.06.2012) | 13.03.1994 | |||
4 | Sina Alexi (bis 30.06.2012) | 11.08.1984 | |||
5 | Justine Rosek (bis 30.06.2012) | 13.03.1980 | |||
7 | Arlene Rühmer (bis 30.06.2019) | 16.04.1991 | |||
12 | Rebecca Trabert (bis 30.06.2012) | 28.05.1983 | |||
12 | Johanna Grzwotz (bis 30.06.2012) | ||||
16 | Laura Frank (bis 30.06.2012) | 27.10.1993 | |||
17 | Sophie Waldherr (bis 30.06.2015) | 09.03.1993 | |||
18 | Jacqueline Scheuren (bis 30.06.2012) | 07.05.1985 | |||
20 | Ann-Kristin Stammer (bis 30.06.2012) | 08.02.1988 | |||
23 | Jil Ludwig (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2019) | 31.05.1992 | |||
Sturm | |||||
Pia Karime (bis 31.12.2011) | 27.08.1988 | ||||
4 | Julia Faupel (bis 30.06.2012) | ||||
6 | Marilyn Herrmann (bis 30.06.2012) | 18.08.1990 | |||
13 | Sharon Braun (bis 30.06.2019) | 08.08.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.2011 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.09.2011 13:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |