Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dirk Heinrichs (bis 30.06.2013) | 20.05.1968 | ||||
Trainer | |||||
Bernd Schröder (bis 30.06.2016) | 22.07.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Heinrichs (bis 30.06.2014) | 20.05.1968 | ||||
Aferdita Podvorica (bis 30.06.2014) | 10.09.1978 | ||||
Torwart | |||||
Brett Maron (ab 01.01.2012) (bis 08.02.2012) | 02.06.1986 | ||||
1 | Friederike Mehring (bis 30.06.2012) | 18.06.1993 | |||
13 | Josephine Wiedner (bis 30.06.2012) | 29.06.1994 | |||
24 | Anna-Felicitas Sarholz (bis 30.06.2015) | 05.07.1992 | |||
25 | Alyssa Naeher (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 20.04.1988 | |||
32 | Ann-Katrin Berger (bis 30.06.2014) | 09.10.1990 | |||
Abwehr | |||||
Sandra Wiegand (bis 30.06.2014) | 15.04.1992 | ||||
2 | Kristin Demann (bis 30.06.2013) | 07.04.1993 | |||
4 | Babett Peter (bis 30.06.2012) | 12.05.1988 | |||
8 | Sandra Wiegand (bis 31.12.2012) | 15.04.1992 | |||
14 | Jennifer Zietz (bis 30.06.2015) | 14.09.1983 | |||
15 | Inka Wesely (bis 30.06.2017) | 10.05.1991 | |||
20 | Bianca Schmidt (bis 30.06.2012) | 23.01.1990 | |||
22 | Stefanie Draws (bis 30.06.2017) | 16.10.1989 | |||
27 | Alex Singer (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 18.11.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Monique Kerschowski (bis 30.06.2012) | 22.01.1988 | |||
5 | Daniela Löwenberg (bis 30.06.2012) | 11.01.1988 | |||
7 | Isabel Kerschowski (bis 30.06.2012) | 22.01.1988 | |||
10 | Patricia Hanebeck (bis 30.06.2013) | 26.02.1986 | |||
11 | Jennifer Cramer (bis 03.06.2018) | 24.02.1993 | |||
16 | Viola Odebrecht (bis 30.06.2012) | 11.02.1983 | |||
18 | Nataša Andonova (bis 30.06.2012) | 04.12.1993 | |||
19 | Antonia Göransson (bis 30.06.2014) | 16.09.1990 | |||
21 | Tabea Kemme (bis 30.06.2018) | 14.12.1991 | |||
23 | Lidija Kuliš (bis 17.03.2013) | 02.05.1992 | |||
Sturm | |||||
6 | Genoveva Añonma (bis 30.06.2012) | 19.04.1989 | |||
9 | Chantal de Ridder (bis 17.01.2013) | 19.01.1989 | |||
17 | Yūki Nagasato (bis 30.06.2013) | 15.07.1987 | |||
27 | Sandra Starke (bis 30.06.2013) | 31.07.1993 | |||
29 | Margrét Lára Viðarsdóttir (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 25.07.1986 | |||
31 | Anja Mittag (bis 31.12.2011) | 16.05.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2011 14:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.2011 13:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.12.2011 13:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |