Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Jostock (bis 30.06.2014) | |||||
Torwart | |||||
Sabine Koch (bis 30.06.2014) | 29.08.1969 | ||||
Rebekka Beck (bis 30.06.2012) | |||||
Abwehr | |||||
Simone van Bellen (bis 30.06.2016) | 26.07.1992 | ||||
Elena Burg (bis 30.06.2016) | 25.12.1994 | ||||
Svenja Harten (bis 30.06.2014) | 20.11.1991 | ||||
Anna Schell (bis 30.06.2012) | 13.01.1993 | ||||
Franziska Elfers (bis 30.06.2012) | |||||
Lisa Zimmer (bis 30.06.2012) | |||||
Lisa Wagner (bis 31.12.2011) | 02.02.1993 | ||||
Antonia Hornberg (bis 31.12.2011) | 12.04.1991 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lara Ballmann (bis 30.06.2016) | 20.09.1995 | ||||
Christina Rosen (bis 30.06.2016) | |||||
Julia Oberhausen (bis 30.06.2016) | 10.12.1990 | ||||
Anne Marx (bis 30.06.2014) | 20.04.1988 | ||||
Julia Sorge (bis 30.06.2012) | |||||
Marina Cerny (bis 30.06.2012) | |||||
Mareike Otte (bis 30.06.2012) | |||||
Michelle Schmitz (bis 30.06.2012) | |||||
Julia Baustert (bis 30.06.2012) | |||||
Carina Philippi (bis 31.12.2011) | 14.05.1987 | ||||
Sturm | |||||
Isabel Brittner (bis 30.06.2016) | 19.06.1993 | ||||
Tanja Könen (bis 30.06.2016) | |||||
Carolin Zimmer (bis 30.06.2016) | 25.05.1992 | ||||
Annika Franzen (bis 30.06.2016) | |||||
Helen Heiser (bis 30.06.2014) | 31.10.1995 | ||||
Carmen Dörr (bis 30.06.2012) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2011 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |