Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Vanessa Hafkemeyer (bis 30.06.2014) | 06.11.1984 | ||||
Trainer | |||||
Willi Breuer (bis 12.11.2015) | 30.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Franke (bis 30.06.2013) | 12.12.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lena Nuding (bis 30.06.2016) | 18.02.1993 | |||
22 | Vanessa Hafkemeyer (bis 30.06.2014) | 06.11.1984 | |||
25 | Denise Schumacher (bis 30.06.2014) | 03.05.1995 | |||
32 | Corinna Ernst (bis 30.06.2013) | 08.05.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nadja Pfeiffer (bis 30.06.2014) | 07.05.1991 | |||
3 | Romina Frommont (bis 30.06.2015) | 30.03.1992 | |||
4 | Lena Schrum (bis 30.06.2016) | 10.01.1991 | |||
5 | Anna Kirschbaum (bis 30.06.2020) | 17.05.1993 | |||
14 | Irina London (bis 30.06.2017) | 22.04.1991 | |||
16 | Alice Hüttebräucker (bis 30.06.2014) | 13.07.1995 | |||
19 | Maike Seuren (bis 30.06.2017) | 19.11.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Pia Knobloch (bis 30.06.2014) | 22.08.1993 | |||
7 | Nicole Bender-Rummler (bis 30.06.2017) | 16.11.1982 | |||
8 | Jana Blessing (bis 30.06.2013) | 27.05.1993 | |||
12 | Christina Franke (bis 30.06.2014) | 16.07.1995 | |||
13 | Philine von Bargen (bis 30.06.2014) | 09.08.1991 | |||
15 | Aline Immeln (bis 30.06.2014) | 03.04.1995 | |||
18 | Irina von Schorlemer (bis 30.06.2014) | 15.07.1995 | |||
23 | Sarah Meinerz (bis 01.01.2016) | 19.03.1991 | |||
27 | Tugba Tekkal (bis 30.06.2013) | 05.03.1985 | |||
33 | Bianca Rech (bis 30.06.2015) | 25.01.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Melanie Koschalka (bis 30.06.2014) | 04.04.1988 | |||
11 | Bilgin Defterli (bis 30.06.2014) | 01.11.1980 | |||
17 | Yvonne Zielinski (bis 30.06.2016) | 01.12.1989 | |||
21 | Mandana Knopf (bis 30.06.2017) | 25.06.1992 | |||
22 | Jasmin Stümper (bis 30.06.2014) | 07.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2012 14:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.10.2012 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.11.2012 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |