Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Klein (bis 30.06.2018) | 13.09.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Taifour Diane (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 01.11.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christina Ehl (bis 30.06.2020) | 23.02.1990 | |||
16 | Lena Hensel (bis 30.06.2013) | 25.12.1994 | |||
27 | Verena Wonn (bis 30.06.2017) | 09.01.1986 | |||
Abwehr | |||||
5 | Katharina Mey (bis 30.06.2013) | 24.05.1995 | |||
6 | Barbara Holz (bis 30.06.2014) | 04.11.1975 | |||
6 | Sina Kirschner (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 31.07.1993 | |||
7 | Alessia Jochum (bis 30.06.2014) | 28.03.1995 | |||
12 | Sarah Franz (ab 24.03.2013) (bis 30.06.2013) | 18.11.1996 | |||
22 | Lisa Alt (bis 30.06.2015) | 21.11.1990 | |||
23 | Sabine Blank (bis 30.06.2016) | 30.04.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Laura Schaeffer (bis 30.06.2014) | 04.07.1995 | |||
4 | Jennifer Klein (bis 30.06.2017) | 08.03.1995 | |||
8 | Sarah Karnbach (bis 30.06.2014) | 11.01.1988 | |||
9 | Sarah Schatton (bis 30.06.2016) | 19.02.1988 | |||
10 | Lisa Mayer (bis 30.06.2019) | 31.03.1995 | |||
11 | Miriam Kiczka (bis 30.06.2016) | 31.07.1995 | |||
13 | Julia Leykauf (bis 30.06.2016) | 29.10.1987 | |||
14 | Elisabeth Scherzberg (bis 30.06.2014) | 07.05.1994 | |||
15 | Jacqueline De Backer (bis 30.06.2021) | 12.07.1994 | |||
17 | Lena Ripperger (bis 30.06.2022) | 06.06.1993 | |||
19 | Sarah Alt (ab 24.04.2013) (bis 30.06.2016) | 07.01.1996 | |||
20 | Michelle Jost (bis 30.06.2013) | 28.02.1992 | |||
21 | Tamara Tröster (bis 30.06.2021) | 06.08.1993 | |||
25 | Mira Rupprecht (bis 30.06.2014) | 12.04.1995 | |||
26 | Fabienne Hissler (ab 21.04.2013) (bis 30.06.2014) | 24.05.1996 | |||
Sturm | |||||
18 | Nina Rauch (bis 30.06.2014) | 05.11.1992 | |||
24 | Saskia Toporski (bis 30.06.2016) | 08.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2012 16:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.10.2012 15:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |