Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
André Wachter (bis 30.06.2014) | 21.06.1989 | ||||
Trainer | |||||
Sascha Glass (ab 18.04.2013) (bis 30.06.2013) | 12.10.1972 | ||||
Philipp Dahm (ab 12.09.2012) (bis 17.04.2013) | 31.05.1979 | ||||
Sven Kahlert (bis 11.09.2012) | 14.10.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kai Rennich (bis 30.06.2014) | 11.04.1978 | ||||
Philipp Dahm (bis 11.09.2012) | 31.05.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Nadine Angerer (bis 30.06.2013) | 10.11.1978 | |||
26 | Desirée Schumann (bis 30.06.2013) | 06.02.1990 | |||
30 | Anne-Kathrine Kremer (bis 30.06.2017) | 30.12.1987 | |||
34 | Amanda Stahl (bis 30.06.2013) | 16.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
3 | Valeria Kleiner (bis 30.06.2013) | 27.03.1991 | |||
4 | Saki Kumagai (bis 30.06.2013) | 17.10.1990 | |||
5 | Sara Thunebro (bis 27.03.2013) | 26.04.1979 | |||
13 | Catharina Schmucker (bis 30.06.2014) | 25.11.1994 | |||
14 | Ali Krieger (bis 31.12.2012) | 28.07.1984 | |||
15 | Svenja Huth (bis 30.06.2015) | 25.01.1991 | |||
20 | Jasmin Herbert (bis 30.06.2014) | 02.05.1991 | |||
22 | Babett Peter (bis 30.06.2014) | 12.05.1988 | |||
23 | Bianca Schmidt (bis 30.06.2015) | 23.01.1990 | |||
25 | Saskia Bartusiak (bis 30.06.2017) | 09.09.1982 | |||
29 | Larissa Gördel (bis 30.06.2014) | 09.02.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Melanie Behringer (bis 30.06.2014) | 18.11.1985 | |||
8 | Kim Kulig (bis 30.06.2015) | 09.04.1990 | |||
10 | Dzsenifer Marozsán (bis 30.06.2016) | 18.04.1992 | |||
11 | Simone Laudehr (bis 30.06.2016) | 12.07.1986 | |||
12 | Meike Weber (bis 30.06.2014) | 30.03.1987 | |||
13 | Tameka Butt (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 16.06.1991 | |||
14 | Kozue Andō (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2015) | 09.07.1982 | |||
16 | Theresa Panfil (bis 30.06.2013) | 13.11.1995 | |||
18 | Kerstin Garefrekes (bis 30.06.2016) | 04.09.1979 | |||
19 | Fatmire Bajramaj (bis 30.06.2014) | 01.04.1988 | |||
Sturm | |||||
6 | Silvana Chojnowski (bis 30.06.2013) | 17.04.1994 | |||
17 | Jessica Wich (bis 30.06.2014) | 14.07.1990 | |||
21 | Ana-Maria Crnogorčević (bis 30.06.2018) | 03.10.1990 | |||
27 | Sandrine Brétigny (bis 30.06.2013) | 02.07.1984 | |||
28 | Sandra Smisek (bis 30.06.2013) | 03.07.1977 | |||
32 | Lise Munk (ab 22.01.2013) (bis 30.06.2014) | 26.05.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.10.2012 14:00 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |