Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Steffen Tretter (bis 30.06.2013) | 04.12.1963 | ||||
Trainer | |||||
Goran Barisic (ab 06.11.2012) (bis 11.12.2014) | 30.01.1964 | ||||
Andreas Hack (bis 01.11.2012) | 23.11.1982 | ||||
Co-Trainer | |||||
Stefan Malz (bis 01.11.2012) | 15.06.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ramona Emig (bis 30.06.2016) | 10.08.1991 | |||
21 | Laura Krieger (bis 30.06.2013) | 25.07.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Anna-Mona Leist (bis 30.06.2013) | ||||
4 | Sandra Henke (bis 30.06.2016) | 26.04.1991 | |||
5 | Elisabeth Egelhof (bis 30.06.2016) | 26.09.1989 | |||
11 | Julia Diefenbacher (bis 30.06.2014) | 08.08.1987 | |||
15 | Janine Hans (bis 30.06.2015) | 29.06.1991 | |||
24 | Nadine Stahl (bis 30.06.2013) | 21.11.1990 | |||
25 | Jasmin Wernert (bis 30.06.2016) | 19.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Isabelle Bätz (bis 30.06.2013) | 28.04.1993 | ||||
6 | Jacqueline Renner (bis 30.06.2013) | 30.10.1983 | |||
7 | Silvana Arcangioli (bis 30.06.2019) | 10.10.1983 | |||
8 | Kerstin Burgey (bis 30.06.2014) | 24.07.1989 | |||
10 | Kristin Götz (bis 30.06.2014) | 12.02.1992 | |||
18 | Kaya Buhl (bis 30.06.2016) | 09.07.1995 | |||
18 | Melissa Frei (bis 30.06.2013) | 16.01.1995 | |||
23 | Vanessa Jakob (bis 30.06.2014) | 08.09.1992 | |||
27 | Natalie Stulin (bis 30.06.2019) | 27.07.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Yeşim Demirel (bis 30.06.2013) | 19.04.1990 | |||
13 | Birgit Bernhart (bis 30.06.2014) | 21.11.1980 | |||
13 | Fabienne Schwenk (bis 30.06.2013) | 13.07.1994 | |||
14 | Laura Giachetta (bis 30.06.2013) | 22.03.1995 | |||
17 | Romina Konrad (bis 30.06.2015) | 01.05.1992 | |||
19 | Melanie Weber (bis 30.06.2015) | 18.09.1987 | |||
22 | Donata Schilliro (bis 30.06.2013) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2012 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |