Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eike Herding (bis 30.06.2013) | 05.11.1984 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mike Schmalenberg (bis 30.06.2014) | 25.03.1986 | ||||
Kyle Berger (bis 30.06.2013) | 04.07.1975 | ||||
Torwart | |||||
Jasmin Hamann (bis 30.06.2016) | 24.09.1987 | ||||
Sonja Metz (bis 30.06.2013) | 08.08.1987 | ||||
Abwehr | |||||
Sandra Starmanns (bis 30.06.2016) | 22.03.1991 | ||||
Anne-Catherine Kufner (bis 30.06.2016) | 26.08.1995 | ||||
Stephanie Mpalaskas (bis 30.06.2014) | 12.02.1986 | ||||
Antje Heitmann (bis 30.06.2014) | 06.02.1988 | ||||
Christina Becker (bis 30.06.2013) | 14.06.1985 | ||||
Carina Flemming (bis 30.06.2013) | 23.04.1993 | ||||
8 | Annika Dahm (bis 30.06.2016) | 03.05.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Carolin Corres (bis 30.06.2016) | 18.04.1996 | ||||
Lena Sieberg (bis 30.06.2016) | 11.01.1994 | ||||
Julia Koj (bis 30.06.2016) | 29.03.1995 | ||||
Anne Birbaum (bis 30.06.2016) | 23.12.1985 | ||||
Kelly Simons (bis 30.06.2016) | 19.07.1995 | ||||
Leonie Zellmann (bis 30.06.2016) | 05.07.1991 | ||||
Kathrin Walmanns (bis 30.06.2014) | 20.06.1987 | ||||
Hue-Man Cao (bis 30.06.2013) | 18.08.1987 | ||||
Nadja Deyke (bis 30.06.2013) | 07.12.1988 | ||||
Janina Vogt (bis 30.06.2013) | 15.12.1993 | ||||
Iris Hansen (bis 30.06.2013) | 09.01.1993 | ||||
Rebecca Schröder (bis 30.06.2013) | 31.10.1986 | ||||
Sturm | |||||
Eyline Lupprich (bis 30.06.2014) | 23.02.1990 | ||||
Sabrina Weyers (bis 30.06.2014) | 11.09.1987 | ||||
Hanna Hamdi (bis 30.06.2013) | 26.11.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2012 14:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.10.2012 11:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |