Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Much (bis 30.06.2013) | |||||
Torwart | |||||
1 | Ina Wolf (bis 30.06.2013) | 26.02.1989 | |||
18 | Lena Schielke (bis 30.06.2013) | 11.10.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nancy Boldt (bis 30.06.2013) | 15.01.1996 | |||
3 | Josephin Schulz (bis 30.06.2013) | ||||
10 | Isabell Waßmann (bis 30.06.2013) | 04.08.1992 | |||
14 | Sinja Jaskulla (bis 30.06.2013) | 15.12.1990 | |||
17 | Antonia Heins (bis 30.06.2013) | 27.12.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Saskia Knorr (bis 30.06.2013) | 20.04.1989 | |||
5 | Désirée Gehring (bis 30.06.2013) | 05.07.1984 | |||
6 | Kati Schultz (bis 30.06.2013) | 07.12.1982 | |||
7 | Sarah Konrad (bis 30.06.2013) | 09.12.1989 | |||
8 | Vivien Wittrin (bis 30.06.2013) | 08.08.1992 | |||
11 | Inga Domrich (bis 30.06.2013) | 11.05.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Lisa Zimmermann (bis 30.06.2013) | 09.08.1989 | |||
12 | Janina Leitenberger (bis 30.06.2013) | 05.01.1994 | |||
13 | Nadine Weißleder (bis 30.06.2013) | 30.03.1989 | |||
15 | Jana Völker (bis 30.06.2013) | 18.10.1990 | |||
16 | Laura Kantert (bis 30.06.2013) | 14.06.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2012 17:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |