Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Markus Pilot (bis 30.06.2014) | |||||
Trainer | |||||
Markus Graskamp (bis 30.06.2013) | |||||
Co-Trainer | |||||
Christina Krüger (bis 30.06.2013) | 29.11.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Anja Berger (bis 30.06.2013) | 05.03.1992 | |||
13 | Tessa Rinkes (bis 30.06.2014) | 14.09.1986 | |||
25 | Laura Giuliani (ab 21.09.2012) (bis 30.06.2013) | 05.06.1993 | |||
31 | Sandra Mergelkuhl (bis 30.06.2014) | 04.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Leonie Bentkämper (bis 30.06.2013) | 16.03.1989 | |||
3 | Mirte Roelvink (bis 30.06.2013) | 23.11.1985 | |||
6 | Nina Claassen (bis 30.06.2013) | 29.08.1993 | |||
11 | Anne van Bonn (bis 30.06.2013) | 12.10.1985 | |||
14 | Lena Lückel (bis 30.06.2013) | 09.08.1995 | |||
16 | Pia Lange (bis 30.06.2019) | 09.03.1995 | |||
22 | Angelika Widowski (bis 30.06.2013) | 26.05.1992 | |||
23 | Katrin Posdorfer (bis 30.06.2018) | 02.03.1990 | |||
30 | Birgitta Schmücker (bis 30.06.2017) | 30.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Franziska Bröckl (bis 30.06.2013) | 13.06.1994 | |||
5 | Rebecca Granz (bis 30.06.2014) | 16.01.1987 | |||
7 | Lara Keller (ab 08.01.2013) (bis 30.06.2013) | 13.04.1991 | |||
8 | Anja Barwinsky (bis 30.06.2013) | 14.04.1986 | |||
10 | Kristina Gessat (bis 30.01.2013) | 08.11.1990 | |||
15 | Marina Hermes (bis 30.06.2022) | 13.01.1991 | |||
17 | Shpresa Aradini | 13.08.1994 | |||
18 | Jacqueline Dünker (bis 30.06.2014) | 21.04.1986 | |||
19 | Marie Pollmann (bis 30.06.2018) | 13.09.1989 | |||
26 | Katharina Paul (bis 30.06.2013) | 25.08.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Nina Philipp (bis 30.06.2013) | 14.08.1988 | |||
12 | Merle Liedmeier (bis 31.12.2012) | 21.04.1995 | |||
20 | Marion Gröbner (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 26.12.1985 | |||
21 | Maren Wallenhorst (bis 30.06.2013) | 07.11.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2012 17:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.10.2012 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |