Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Kontra (bis 30.06.2014) | 15.12.1971 | ||||
Trainer | |||||
Sven Kahlert (ab 01.03.2013) (bis 30.06.2014) | 14.10.1970 | ||||
Petra Hauser (ab 29.10.2012) (bis 28.02.2013) | 15.01.1971 | ||||
Marco Ketelaer (bis 28.10.2012) | 18.07.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Annemieke Kiesel (ab 17.03.2013) (bis 30.06.2014) | 30.11.1979 | ||||
Andreas Kontra (bis 30.06.2013) | 15.12.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ashlyn Harris (bis 23.02.2013) | 19.10.1985 | |||
12 | Meike Kämper (bis 30.06.2013) | 23.04.1994 | |||
24 | Chiara Kirstein (bis 30.06.2014) | 08.09.1993 | |||
28 | Christina Bellinghoven (ab 24.03.2013) (bis 30.06.2013) | 06.08.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Isabel Schenk (bis 30.06.2017) | 08.01.1995 | |||
5 | Alice Hellfeier (bis 30.06.2017) | 29.10.1993 | |||
13 | Elena Hauer (bis 30.06.2014) | 13.02.1986 | |||
15 | Laura Neboli (bis 30.06.2016) | 14.03.1988 | |||
20 | Julia Debitzki (bis 30.06.2021) | 25.06.1991 | |||
21 | Marina Himmighofen (bis 30.06.2016) | 11.11.1984 | |||
27 | Elli Reed (ab 05.08.2012) (bis 30.01.2013) | 10.08.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Barbara Müller (bis 30.06.2013) | 03.03.1983 | |||
4 | Nina Windmüller (bis 30.06.2013) | 08.11.1987 | |||
6 | Jennifer Oster (bis 30.06.2015) | 02.03.1986 | |||
7 | Jackie Groenen (bis 31.12.2013) | 17.12.1994 | |||
8 | Gülhiye Cengiz (bis 31.12.2013) | 14.04.1992 | |||
10 | Linda Bresonik (bis 25.07.2012) | 07.12.1983 | |||
14 | Dolores Silva (bis 30.06.2015) | 07.08.1991 | |||
17 | Vanessa Wahlen (bis 09.09.2014) | 21.08.1995 | |||
18 | Geldona Morina (bis 30.06.2014) | 08.11.1993 | |||
22 | Daria Streng (bis 30.06.2014) | 22.05.1995 | |||
26 | Kozue Andō (bis 30.01.2013) | 09.07.1982 | |||
Sturm | |||||
11 | Mandy Islacker (bis 30.06.2013) | 08.08.1988 | |||
18 | Gurbet Kalkan (bis 30.06.2015) | 08.01.1995 | |||
19 | Stefanie Weichelt (bis 30.06.2018) | 23.08.1983 | |||
23 | Sarah Schmitz (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2015) | 12.12.1995 | |||
23 | Lieke Martens (bis 30.06.2013) | 16.12.1992 | |||
25 | Nicole Banecki (bis 30.01.2013) | 03.09.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.10.2012 14:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.11.2012 14:00 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |