Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reiner Jakobs (bis 30.06.2014) | 10.02.1955 | ||||
Torwart | |||||
Lena-Kristin Nöh (bis 30.06.2013) | 20.07.1992 | ||||
1 | Ann-Kathrin Stötzel (bis 30.06.2014) | 01.02.1992 | |||
33 | Carina Herrmann (bis 30.06.2014) | 19.06.1991 | |||
Abwehr | |||||
Stefanie Neuser (bis 30.06.2014) | 04.04.1978 | ||||
Christina Oczipka (bis 30.06.2013) | 27.12.1991 | ||||
Stefanie Siebel (bis 30.06.2013) | 01.04.1993 | ||||
Sara Hoffmann (bis 30.06.2013) | 29.08.1987 | ||||
Jessica Brand (bis 30.06.2013) | 22.10.1991 | ||||
Nadine Göbel (bis 30.06.2013) | 01.12.1991 | ||||
2 | Hendrina Achten (bis 30.06.2014) | 14.01.1991 | |||
4 | Katrin Stinner (bis 30.06.2014) | 11.01.1995 | |||
12 | Christina Heyna (bis 30.06.2014) | 22.05.1992 | |||
15 | Louisa Schwenke (bis 30.06.2014) | 06.12.1994 | |||
16 | Victoria Kuhn (bis 30.06.2014) | 14.05.1996 | |||
21 | Anonym 282947 (bis 30.06.2014) | 1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Britta Unsleber (bis 30.06.2013) | 25.12.1966 | ||||
Daniela Pätzold (bis 30.06.2013) | 19.09.1981 | ||||
Melina Theiß (bis 30.06.2013) | 15.07.1993 | ||||
Christina Sbielut (bis 30.06.2013) | 11.02.1990 | ||||
Sabrina El-Aissati (bis 30.06.2013) | 26.05.1992 | ||||
5 | Julia Sahm (bis 30.06.2014) | 14.05.1994 | |||
6 | Jana-Lena Kucharske (bis 30.06.2014) | 25.04.1992 | |||
7 | Jessica Weiß (bis 30.06.2014) | 13.11.1990 | |||
8 | Denise Käsler (bis 30.06.2014) | 17.07.1989 | |||
9 | Vanessa Thorbeck (bis 30.06.2014) | 20.06.1990 | |||
13 | Yvonne Goranis (bis 30.06.2014) | 05.05.1989 | |||
14 | Vanessa Lahme (bis 30.06.2014) | 03.12.1991 | |||
18 | Franziska Weller (bis 30.06.2014) | 21.08.1992 | |||
20 | Janina Röder (bis 30.06.2014) | 08.06.1989 | |||
20 | Eliza Janßen (bis 30.06.2014) | 30.03.1992 | |||
22 | Laura Pfeifer (bis 30.06.2014) | 20.06.1994 | |||
24 | Manuela Frettlöh (bis 30.06.2014) | 09.07.1976 | |||
Sturm | |||||
Marena Bosch (bis 30.06.2013) | 22.11.1992 | ||||
Julia Dehn (bis 30.06.2013) | 11.03.1985 | ||||
6 | Katharina Jung (bis 30.06.2013) | 15.08.1989 | |||
11 | Britta Thaler (bis 30.06.2014) | 21.06.1983 | |||
19 | Lena Farnschläder (bis 30.06.2014) | 27.07.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2012 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |