Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Birte Brüggemann (bis 30.06.2013) | 02.02.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Chadia Freyhat (bis 30.06.2013) | 04.10.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jennifer Martens (bis 30.06.2014) | 26.08.1990 | |||
22 | Maria Doll (bis 30.06.2015) | 26.09.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nadine Moelter (bis 01.01.2017) | 23.05.1993 | |||
3 | Eva Votava (bis 31.12.2012) | 29.02.1984 | |||
4 | Mayline Danner (bis 30.06.2014) | 15.11.1990 | |||
5 | Karla Kedenburg (bis 30.06.2014) | 09.04.1997 | |||
5 | Josefine Holsten (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 10.07.1988 | |||
11 | Katharina Hamann (bis 30.06.2014) | 19.08.1989 | |||
14 | Kea Eckermann (bis 30.06.2013) | 25.12.1994 | |||
19 | Daniela Schacher (bis 01.01.2017) | 22.09.1984 | |||
24 | Mira William (bis 30.06.2015) | 06.10.1988 | |||
25 | Michelle Ulbrich (ab 02.12.2012) (bis 30.06.2013) | 03.11.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Anna Mirbach (bis 30.06.2014) | 13.04.1988 | |||
7 | Lisa-Marie Scholz (bis 30.06.2020) | 19.11.1988 | |||
8 | Manjou Wilde (bis 30.06.2014) | 19.04.1995 | |||
13 | Ylenia Sachau (bis 30.06.2013) | 30.05.1994 | |||
15 | Kira Buller (bis 30.06.2013) | 08.04.1992 | |||
16 | Ann-Christin Bopp (bis 30.06.2014) | 09.05.1992 | |||
17 | Lea Notthoff (ab 01.01.2013) (bis 31.12.2013) | 17.01.1990 | |||
20 | Liva Zunker (bis 30.06.2013) | 13.10.1990 | |||
21 | Jessica Golebiewski (bis 30.06.2020) | 13.09.1991 | |||
27 | Meggie Schröder (bis 30.06.2018) | 27.10.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Nahrin Uyar (bis 30.06.2013) | 03.10.1989 | |||
10 | Maike Timmermann (bis 30.06.2013) | 24.03.1989 | |||
18 | Cindy König (bis 30.06.2014) | 15.08.1993 | |||
23 | Stephanie Goddard (bis 30.06.2021) | 15.02.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2012 14:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.10.2012 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.11.2012 11:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |