Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Bellon (bis 30.06.2014) | 17.02.1968 | ||||
Trainer | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.12.2013) | 23.08.1969 | ||||
Nikolaos Koutroubis (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 23.08.1969 | ||||
Trainerin | |||||
Theresa Merk (bis 30.06.2013) | 25.10.1989 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mustafa Cakal (bis 30.06.2013) | 01.01.1970 | ||||
Robert Keser (bis 31.12.2012) | 18.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simone Holder (bis 30.06.2014) | 26.12.1988 | |||
1 | Alisa Geiger (bis 30.06.2013) | 17.08.1996 | |||
12 | Pascale Küffer (bis 31.12.2012) | 13.11.1992 | |||
13 | Kristina Schnüll (bis 30.06.2014) | 09.03.1977 | |||
25 | Jessica König (bis 31.12.2012) | 07.05.1994 | |||
33 | Alisa Geiger (bis 31.12.2013) | 17.08.1996 | |||
33 | Saskia Frensch (bis 30.06.2013) | 23.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Bianca Brösamle (bis 30.06.2013) | 11.04.1997 | |||
3 | Selin Münz (bis 30.06.2013) | 04.05.1997 | |||
3 | Larissa Laich (bis 31.12.2012) | 08.08.1995 | |||
4 | Paula Vorbeck (bis 30.06.2013) | 28.03.1996 | |||
4 | Catharina Schwägler (bis 31.12.2012) | 26.07.1994 | |||
5 | Bianca Blöchl (bis 30.06.2018) | 24.01.1996 | |||
5 | Bianca Blöchl (bis 30.06.2013) | 24.01.1996 | |||
11 | Michelle Wörner (bis 30.06.2016) | 25.03.1994 | |||
12 | Seila Delalic (bis 30.06.2013) | 13.10.1996 | |||
14 | Maximiliane Rall (bis 30.06.2014) | 18.11.1993 | |||
23 | Susanna Höller (bis 30.06.2013) | 25.04.1989 | |||
24 | Sandra Betschart (bis 31.03.2013) | 30.03.1989 | |||
26 | Lea Rädle (bis 30.06.2013) | 21.01.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Hilal Genc (bis 30.06.2013) | 12.08.1996 | |||
7 | Nicole Loipersberger (bis 30.06.2017) | 01.01.1990 | |||
7 | Aline Böhringer (bis 30.06.2013) | 20.12.1996 | |||
7 | Gina Rilling (bis 30.06.2013) | 24.12.1998 | |||
8 | Elisabeth Tieber (bis 30.06.2013) | 04.07.1990 | |||
8 | Meike Bessner (bis 30.06.2013) | 15.07.1998 | |||
9 | Natalia Mann (bis 30.06.2013) | 14.11.1987 | |||
9 | Anna Vidovenyecz (bis 30.06.2013) | 15.12.1996 | |||
10 | Athanasia Moraitou (bis 30.06.2013) | 02.04.1997 | |||
13 | Raphaela Niemz (bis 30.06.2013) | 07.11.1997 | |||
14 | Jasmin Ballach (bis 30.06.2013) | 26.11.1996 | |||
15 | Sonja Laukemper (bis 30.06.2013) | 01.06.1996 | |||
15 | Emilie Rapp (bis 30.06.2013) | 08.02.1997 | |||
16 | Tamina Stecinsky (bis 30.06.2013) | 19.09.1997 | |||
17 | Lea Kronmüller (bis 30.06.2013) | 26.08.1998 | |||
19 | Stefanie Grimm (bis 30.06.2017) | 10.07.1990 | |||
20 | Anna-Lena Vollmer (bis 30.06.2014) | 02.04.1994 | |||
21 | Julia Schneider (bis 30.06.2014) | 03.02.1995 | |||
22 | Fabienne Dongus (bis 30.06.2013) | 11.05.1994 | |||
27 | Jasmin Eder (bis 30.06.2013) | 08.10.1992 | |||
30 | Alexandra Szarvas (bis 30.06.2013) | 07.09.1992 | |||
32 | Tamar Dongus (bis 30.06.2013) | 11.05.1994 | |||
Sturm | |||||
10 | Merza Julević (bis 30.06.2013) | 17.04.1990 | |||
11 | Bianca Uhl (bis 30.06.2013) | 01.08.1997 | |||
16 | Nina Müller (bis 30.06.2017) | 21.05.1988 | |||
17 | Annika Schmidt (bis 30.06.2013) | 04.06.1993 | |||
18 | Jana Spengler (bis 30.06.2013) | 30.01.1995 | |||
18 | Jana Siegle (bis 30.06.2013) | 16.02.1998 | |||
29 | Julia Steger (bis 31.12.2012) | 05.08.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2012 11:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.10.2012 16:00 Uhr |
6 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |