Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Vanessa Hafkemeyer (bis 30.06.2014) | 06.11.1984 | ||||
Trainer | |||||
Willi Breuer (bis 12.11.2015) | 30.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bianca Rech (bis 30.06.2015) | 25.01.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lena Nuding (bis 30.06.2016) | 18.02.1993 | |||
22 | Vanessa Hafkemeyer (bis 30.06.2014) | 06.11.1984 | |||
24 | Neide Simões (bis 30.06.2014) | 19.07.1988 | |||
25 | Denise Schumacher (bis 30.06.2014) | 03.05.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nadja Pfeiffer (bis 30.06.2014) | 07.05.1991 | |||
3 | Romina Frommont (bis 30.06.2015) | 30.03.1992 | |||
4 | Lena Schrum (bis 30.06.2016) | 10.01.1991 | |||
5 | Anna Kirschbaum (bis 30.06.2020) | 17.05.1993 | |||
14 | Irina London (bis 30.06.2017) | 22.04.1991 | |||
16 | Alice Hüttebräucker (bis 30.06.2014) | 13.07.1995 | |||
19 | Maike Seuren (bis 30.06.2017) | 19.11.1986 | |||
27 | Kristina Hild (bis 30.06.2016) | 07.06.1996 | |||
31 | Rachel Rinast (bis 30.06.2016) | 02.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Marie Pyko (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 08.08.1993 | ||||
6 | Pia Knobloch (bis 30.06.2014) | 22.08.1993 | |||
7 | Nicole Bender-Rummler (bis 30.06.2017) | 16.11.1982 | |||
8 | Anna-Sophie Fliege (bis 01.01.2016) | 20.04.1996 | |||
10 | Tugba Tekkal (bis 30.06.2017) | 05.03.1985 | |||
12 | Christina Franke (bis 30.06.2014) | 16.07.1995 | |||
13 | Philine von Bargen (bis 30.06.2014) | 09.08.1991 | |||
15 | Aline Immeln (bis 30.06.2014) | 03.04.1995 | |||
18 | Irina von Schorlemer (bis 30.06.2014) | 15.07.1995 | |||
23 | Sarah Meinerz (bis 01.01.2016) | 19.03.1991 | |||
30 | Carolin Dej (bis 30.06.2014) | 05.01.1989 | |||
33 | Bianca Rech (bis 30.06.2015) | 25.01.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Melanie Koschalka (bis 30.06.2014) | 04.04.1988 | |||
11 | Bilgin Defterli (bis 30.06.2014) | 01.11.1980 | |||
17 | Yvonne Zielinski (bis 30.06.2016) | 01.12.1989 | |||
21 | Mandana Knopf (bis 30.06.2017) | 25.06.1992 | |||
22 | Jasmin Stümper (bis 30.06.2014) | 07.06.1988 | |||
28 | Doreen Nabwire (ab 16.11.2013) (bis 30.06.2014) | 05.03.1987 | |||
32 | Nina Windmüller (bis 31.12.2015) | 08.11.1987 | |||
35 | Inka Grings (ab 27.08.2013) (bis 30.06.2014) | 31.10.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2013 17:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.09.2013 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.11.2013 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.12.2013 14:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |