Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Onni Berner (bis 30.06.2014) | 12.08.1968 | ||||
Torwart | |||||
Ines Uhlig (bis 30.06.2014) | 26.03.1966 | ||||
1 | Svenja Busies (bis 30.06.2014) | 30.08.1996 | |||
22 | Svantje Hagemann (bis 30.06.2016) | 06.05.1997 | |||
Abwehr | |||||
Laura Drews (bis 30.06.2014) | 12.02.1996 | ||||
2 | Saskia Müller (bis 30.06.2014) | 14.07.1995 | |||
3 | Kim Krohn (bis 30.06.2014) | 16.12.1997 | |||
5 | Eva Heller (bis 30.06.2014) | 23.08.1994 | |||
13 | Franziska Kröhnert (bis 30.06.2016) | 25.02.1995 | |||
14 | Antje Kupfer (bis 30.06.2014) | 13.02.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Denise Beilke (bis 30.06.2014) | 06.01.1994 | |||
9 | Anja Wagner (bis 30.06.2014) | 12.03.1990 | |||
10 | Julia Lischinski (bis 30.06.2014) | 21.03.1996 | |||
10 | Nataly Barlage (bis 30.06.2014) | 27.09.1988 | |||
13 | Vivien Schuldt (bis 30.06.2014) | 28.12.1997 | |||
15 | Franziska Groth (bis 30.06.2014) | 08.02.1996 | |||
16 | Elaine Heller (bis 30.06.2014) | 30.09.1996 | |||
17 | Julia Müller (bis 30.06.2014) | 02.10.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Josephine Voigt (bis 30.06.2014) | 08.11.1997 | |||
8 | Gamila Kanew (bis 30.06.2014) | 31.08.1995 | |||
11 | Antje Wagner (bis 30.06.2014) | 12.03.1990 | |||
12 | Maria Seidel (bis 30.06.2014) | 19.06.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2013 11:00 Uhr |
0 : 11 |
Schema Vergleich |