Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Holger Kreyenhop (bis 30.06.2015) | 05.05.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Melanie Wimmer (bis 30.06.2016) | 02.04.1997 | |||
1 | Sarah Ruhe (bis 30.06.2014) | 22.04.1995 | |||
Abwehr | |||||
Merle Liebs (bis 30.06.2016) | 13.06.1994 | ||||
Claudia Köpke (bis 30.06.2014) | 26.09.1984 | ||||
2 | Denise Mattick (bis 30.06.2016) | 09.03.1991 | |||
4 | Karoline Buse (bis 30.06.2014) | 01.12.1994 | |||
5 | Laura Woggan (bis 30.06.2014) | 29.03.1991 | |||
8 | Charline Ulbrich (bis 30.06.2014) | 12.03.1992 | |||
16 | Sarah Messer (bis 30.06.2014) | 02.02.1994 | |||
18 | Sarah Kipper (bis 30.06.2014) | 29.04.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
Nele Eilts (bis 30.06.2014) | 08.01.1996 | ||||
Nadine Semken (bis 30.06.2014) | 11.10.1994 | ||||
6 | Phyllis Rüsenberg (bis 30.06.2016) | 02.09.1992 | |||
6 | Anne Radetzky (bis 30.06.2015) | 28.06.1985 | |||
9 | Jennifer Brimmer (bis 30.06.2021) | 02.10.1990 | |||
13 | Elisa Seith (bis 30.06.2014) | 04.11.1991 | |||
13 | Nadine Hedel (bis 30.06.2014) | 11.01.1995 | |||
14 | Melanie Janowsky (bis 30.06.2014) | 23.04.1992 | |||
17 | Maria Kleinfeld (bis 30.06.2014) | 25.10.1989 | |||
Mittelfeld/Sturm | |||||
10 | Alexandra Karpe (bis 30.06.2021) | 29.08.1988 | |||
11 | Daniela Asendorf (bis 30.06.2021) | 16.09.1988 | |||
Sturm | |||||
Gritt Bröning (bis 30.06.2016) | 16.11.1993 | ||||
Sara Jobe (bis 30.06.2014) | 06.12.1994 | ||||
7 | Lena Sloot (bis 30.06.2014) | 26.10.1993 | |||
12 | Lisa Scheumann (bis 30.06.2014) | 31.03.1994 | |||
15 | Christine Joormann (bis 30.06.2014) | 14.11.1984 | |||
16 | Ann-Christine Luga (bis 30.06.2014) | 31.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 14:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |