Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harald Käpernick (bis 30.06.2015) | 22.01.1962 | ||||
Ingo Andert (bis 30.06.2015) | 25.03.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Purps (bis 30.06.2014) | |||||
Torwart | |||||
Lisa Osmann (bis 31.12.2013) | 01.02.1991 | ||||
1 | Jennifer Werth (bis 30.06.2014) | 12.03.1989 | |||
22 | Cordula Busack (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2015) | 22.10.1986 | |||
Abwehr | |||||
Katharina Freiwald (bis 30.06.2017) | 10.07.1989 | ||||
5 | Nicola Käpernick (bis 30.06.2017) | 08.03.1987 | |||
6 | Anna-Maria Rießler (bis 30.06.2014) | 21.02.1987 | |||
12 | Anonym 329149 (bis 30.06.2015) | 1996 | |||
17 | Jessica Purps (bis 30.06.2014) | 09.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Jessica Viehweger (bis 30.06.2014) | 23.06.1992 | ||||
Annika Michalke (bis 30.06.2014) | 23.03.1993 | ||||
Michaela Zielinski (bis 30.06.2014) | 21.07.1990 | ||||
2 | Laura Stosno-Krohn (bis 30.06.2015) | 19.04.1985 | |||
3 | Anja Kähler (bis 30.06.2017) | 26.06.1987 | |||
4 | Roxana Nowak (bis 30.06.2017) | 12.05.1993 | |||
7 | Beslinda Shigjeqi (bis 30.06.2017) | 31.07.1992 | |||
8 | Marie Stiller (bis 30.06.2015) | 02.10.1989 | |||
9 | Tatjana Fandre (bis 30.06.2019) | 16.09.1992 | |||
10 | Lisa Weinberg (bis 30.06.2017) | 01.07.1993 | |||
10 | Nadine Heinrich (bis 30.06.2016) | 02.07.1991 | |||
15 | Senem Özer (bis 30.06.2017) | 08.11.1985 | |||
16 | Tenyscha Taylor (bis 30.06.2014) | 18.01.1995 | |||
18 | Marlies Sänger (bis 30.06.2019) | 31.01.1995 | |||
Sturm | |||||
Vivien Hillebrand (bis 30.06.2014) | 10.07.1996 | ||||
11 | Sandy Decker (bis 30.06.2017) | 31.07.1985 | |||
13 | Kate Robinson (bis 30.06.2014) | 30.01.1989 | |||
14 | Susan Hornung (bis 30.06.2017) | 21.07.1997 | |||
21 | Stephanie Gerken (bis 30.06.2021) | 02.10.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.09.2013 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |