Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Harry Zwatz (bis 30.06.2014) | 26.12.1955 | ||||
Trainer | |||||
Christian Fischer (bis 30.06.2016) | 20.01.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Victoria Bendt (bis 30.06.2017) | 23.07.1992 | |||
22 | Louisa Brauer (bis 30.06.2015) | 16.08.1993 | |||
22 | Fredericke Borreck (bis 30.06.2014) | 12.07.1984 | |||
Abwehr | |||||
Annika Hintz (bis 30.06.2014) | 06.02.1996 | ||||
Fenja Montag (bis 30.06.2014) | 08.05.1988 | ||||
Sandra Mueller (bis 30.06.2014) | 25.06.1990 | ||||
2 | Emine Ibrahimi (bis 30.06.2017) | 02.11.1993 | |||
6 | Franka Röder (bis 30.06.2014) | 31.07.1988 | |||
8 | Jeska Danielsen (bis 30.06.2014) | 07.03.1988 | |||
9 | Julia Kibbel (bis 30.06.2014) | 30.03.1995 | |||
15 | Sandra Runge (bis 30.06.2014) | 23.10.1991 | |||
16 | Marie Becker (bis 30.06.2014) | 18.05.1995 | |||
17 | Gyde Fuhrmann (bis 30.06.2014) | 05.12.1986 | |||
20 | Eda Kahveci (bis 30.06.2014) | 17.09.1994 | |||
22 | Sarah Körner (bis 30.06.2015) | 13.05.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Kerrin Hartmann (bis 30.06.2014) | 12.03.1993 | ||||
Anne Hild (bis 30.06.2014) | 31.08.1984 | ||||
Jana Hinkelmann (bis 30.06.2014) | 30.08.1988 | ||||
Lisa Lorenzen (bis 30.06.2014) | 09.12.1989 | ||||
Daniela Pereira (bis 30.06.2014) | 20.01.1989 | ||||
Sabine Pürwitz (bis 30.06.2014) | 05.05.1980 | ||||
Jenny Riemer (bis 30.06.2014) | 24.07.1990 | ||||
Jyette Stelck (bis 30.06.2014) | 04.03.1985 | ||||
3 | Sabrina Eckhoff (bis 30.06.2014) | 21.02.1985 | |||
4 | Joy Strähle (Grube) (bis 30.06.2014) | 01.01.1992 | |||
5 | Kati Krohn (bis 30.06.2014) | 09.05.1982 | |||
6 | Levke Walczak (bis 30.06.2016) | 26.02.1996 | |||
7 | Samanta Carone (bis 30.06.2018) | 23.04.1996 | |||
7 | Louisa Nöhr (bis 30.06.2014) | 10.01.1994 | |||
10 | Sarah Begunk (bis 30.06.2018) | 23.04.1992 | |||
12 | Patrycja Pasieka (bis 30.06.2014) | 15.12.1985 | |||
13 | Stephanie Hofmann (bis 30.06.2016) | 07.05.1995 | |||
14 | Selina Amrein (bis 30.06.2016) | 30.04.1996 | |||
20 | Amelie Rose (bis 30.06.2016) | 08.05.1993 | |||
21 | Jana Leugers (bis 30.06.2016) | 19.05.1988 | |||
Sturm | |||||
Julia Hoppe (bis 30.06.2014) | 02.04.1996 | ||||
Eve Saine (bis 30.06.2014) | 29.12.1976 | ||||
Svea Vollstedt (bis 30.06.2014) | 02.05.1996 | ||||
7 | Marialiiza Kranz (bis 30.06.2014) | 22.09.1987 | |||
11 | Tabea Lycke (bis 30.06.2017) | 22.02.1995 | |||
12 | Svenja Körner (bis 30.06.2015) | 13.05.1996 | |||
18 | Laila Auerochs (bis 30.06.2014) | 13.07.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2013 16:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |