Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Burkhardt Lau (bis 30.06.2014) | |||||
Trainer | |||||
Thomas Remark (bis 30.06.2015) | 05.10.1959 | ||||
Carsten Beschorner (ab 03.09.2013) (bis 30.06.2014) | 26.10.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Vanessa Baudzus (bis 30.06.2014) | 15.01.1978 | ||||
Torwart | |||||
Enija Anna Vaivode (ab 01.02.2014) (bis 30.06.2014) | 18.12.1993 | ||||
1 | Elena Bläser (bis 30.06.2014) | 16.09.1995 | |||
22 | Julia Schürmann (bis 30.06.2014) | 14.06.1997 | |||
28 | Kathrin Günther (bis 30.06.2014) | 21.11.1996 | |||
Abwehr | |||||
Magdalena Konopka (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | |||||
2 | Franziska Wendel (bis 30.06.2014) | 05.07.1994 | |||
3 | Melanie Eminger (bis 30.06.2014) | 14.03.1994 | |||
4 | Magdalena Schumacher (bis 30.06.2014) | 01.12.1995 | |||
17 | Svenja Streller (bis 30.06.2014) | 06.02.1989 | |||
18 | Angelina Weber (bis 30.06.2023) | 14.05.1992 | |||
19 | Lena Wiersch (bis 30.06.2014) | 17.01.1997 | |||
23 | Anne-Katrin Westphal (ab 13.10.2013) (bis 30.06.2014) | 30.06.1983 | |||
25 | Sophie Doll (bis 30.06.2014) | 09.09.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Luisa Deckenbrock (ab 15.12.2013) (bis 30.06.2014) | 22.11.1996 | ||||
Arzu Teke (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 21.07.1985 | ||||
Yuko Aizawa (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 04.03.1986 | ||||
Johanna Kuhn (ab 01.03.2014) (bis 30.06.2014) | 14.06.1995 | ||||
Ines Günther (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 27.01.1997 | ||||
5 | Léa Daiz (bis 30.06.2014) | 05.05.1997 | |||
6 | Isabelle Hüls (bis 30.06.2014) | 11.06.1990 | |||
7 | Caroline Asteroth (bis 30.06.2014) | 16.12.1991 | |||
10 | Lisa Kossmann (bis 30.06.2014) | 09.06.1994 | |||
12 | Maren Weingarz (bis 30.06.2014) | 16.10.1994 | |||
13 | Sarah Krumscheid (bis 30.06.2014) | 23.09.1992 | |||
16 | Eva Langenfeld (bis 30.06.2014) | 23.03.1990 | |||
21 | Mara Walther (ab 01.09.2013) (bis 30.06.2014) | 21.09.1996 | |||
24 | Svenja Zsolt (bis 30.06.2014) | 03.11.1986 | |||
25 | Debora Vinci (bis 30.06.2014) | 19.07.1997 | |||
Sturm | |||||
8 | Fatbardha Sekiraca (bis 30.06.2015) | 30.10.1996 | |||
9 | Jana Sebastian (bis 30.06.2014) | 29.06.1990 | |||
15 | Stefanie Blazejezak (bis 30.06.2014) | 18.04.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 11:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.09.2013 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |