Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Kreiselmeier (bis 30.06.2014) | 14.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
Amelie Bauer (bis 30.06.2014) | 03.03.1994 | ||||
1 | Kristina Höhn (bis 30.06.2014) | 15.12.1988 | |||
21 | Bana Ghebreab (bis 30.06.2014) | 28.07.1990 | |||
25 | Susanne Goth (bis 30.06.2016) | 25.05.1992 | |||
Abwehr | |||||
Nina Hirsch (bis 30.06.2016) | 24.01.1993 | ||||
Julia Volk (bis 30.06.2016) | 05.05.1992 | ||||
3 | Katharina Hampicke (bis 30.06.2015) | 21.03.1987 | |||
5 | Nadine Staudt (bis 30.06.2016) | 10.08.1987 | |||
12 | Nadine Winter (bis 30.06.2016) | 22.02.1989 | |||
16 | Anne Hopfengärtner (bis 30.06.2016) | 29.10.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Christina Schellenberg (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 20.02.1988 | ||||
2 | Anna Grimm (bis 30.06.2015) | 16.06.1995 | |||
4 | Johanna Appel (bis 30.06.2014) | 24.08.1994 | |||
6 | Christine Mendt (bis 30.06.2017) | 07.02.1992 | |||
6 | Christina Schellenberg (bis 30.06.2014) | 20.02.1988 | |||
7 | Meike Kellermann (bis 30.06.2017) | 22.08.1997 | |||
7 | Janina Walter (bis 30.06.2014) | 06.07.1987 | |||
8 | Sonja Kienzler (bis 30.06.2016) | 04.03.1988 | |||
9 | Meike Wischgoll (bis 30.06.2019) | 19.06.1989 | |||
10 | Melanie Diener (bis 30.06.2016) | 21.02.1985 | |||
11 | Melin Niedermayer (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2016) | 09.03.1994 | |||
14 | Angelika Rößler (bis 30.06.2015) | 19.07.1983 | |||
15 | Annika Kömm (bis 30.06.2016) | 21.07.1994 | |||
17 | Sara Hofmann (bis 30.06.2019) | 24.11.1995 | |||
19 | Mareike Langer (bis 30.06.2016) | 02.02.1993 | |||
20 | Barbara Schenk (bis 30.06.2016) | 18.01.1994 | |||
Sturm | |||||
4 | Elisa Schumann (bis 30.06.2016) | 25.11.1997 | |||
13 | Sabrina Lutz (bis 30.06.2014) | 06.08.1994 | |||
18 | Nina Heisel (bis 30.06.2019) | 02.12.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.09.2013 11:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |