Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Heike Kinder (bis 30.06.2014) | |||||
Trainer | |||||
Tommy Stroot (bis 30.06.2016) | 24.12.1988 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Gunia (bis 30.06.2014) | |||||
Torwart | |||||
1 | Katharina Hackmann (bis 30.06.2014) | 10.04.1996 | |||
24 | Kathrin Klimas (bis 30.06.2019) | 01.12.1992 | |||
32 | Jessica Bos (bis 30.06.2014) | 03.04.1990 | |||
Abwehr | |||||
Sabrina Schmitz (bis 30.06.2014) | 10.01.1996 | ||||
2 | Katharina Altevolmer (bis 30.06.2014) | 07.03.1992 | |||
3 | Hilde Winters (bis 30.06.2016) | 09.01.1990 | |||
4 | Sarah Meiners (bis 30.06.2018) | 13.03.1984 | |||
5 | Mira Wißmann (bis 30.06.2014) | 10.10.1996 | |||
8 | Lisa-Marie Weiss (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2023) | 05.11.1997 | |||
12 | Katharina Börger (bis 30.06.2014) | 08.05.1988 | |||
13 | Heike Freese (bis 30.06.2014) | 23.11.1986 | |||
16 | Sarah Schulte (bis 30.06.2019) | 08.06.1995 | |||
18 | Britta Kappel (bis 30.06.2015) | 20.02.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Pia Liening-Ewert (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2015) | 01.04.1998 | ||||
Tina Hild (bis 30.06.2014) | 15.08.1988 | ||||
Anna Schlegel (bis 30.06.2014) | 12.07.1996 | ||||
Rahel Mehring (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 21.02.1998 | ||||
Katrin Pösse (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 10.03.1989 | ||||
Charlotte van der Velde (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 11.03.1998 | ||||
6 | Rieke Dieckmann (bis 30.06.2015) | 16.08.1996 | |||
8 | Greta Budde (bis 31.12.2015) | 24.06.1991 | |||
10 | Bianca Lity (bis 30.06.2014) | 21.03.1985 | |||
11 | Denise Franjkovic (bis 30.06.2018) | 10.08.1996 | |||
15 | Janna Härtel (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 14.01.1997 | |||
21 | Kerstin Jäger (bis 30.06.2014) | 18.08.1985 | |||
23 | Nina Lögering (bis 30.06.2016) | 15.06.1991 | |||
25 | Amelie Kröger (bis 30.06.2019) | 17.03.1995 | |||
Sturm | |||||
Anja Korte (bis 30.06.2014) | 16.01.1995 | ||||
Elisa Senß (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 01.10.1997 | ||||
7 | Nangila van Eyck (bis 30.06.2016) | 13.07.1984 | |||
9 | Joana Beckers (bis 30.06.2016) | 13.05.1994 | |||
14 | Vanessa Rohling (bis 30.06.2014) | 12.09.1993 | |||
15 | Franziska Gieseke (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2015) | 24.03.1998 | |||
17 | Inga Kappel (bis 30.06.2015) | 20.02.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 14:00 Uhr |
0 : 10 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.09.2013 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.11.2013 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |